COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ribera del Loira, 56
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME SA
VINCULACIONES DE COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adeva Morales Margarita | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2009 | 21/10/2016 |
Adeva Morales Margarita | Apoderado | 05/01/2012 | 21/10/2016 |
Barbier Jean Michel | R.L.C.Perma. | 02/01/2013 | 21/10/2016 |
Chevalier Christophe | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2009 | 21/10/2016 |
Chevalier Christophe Gerard Henri | Apoderado | 05/01/2012 | 21/10/2016 |
Expert Dominique | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2009 | 21/10/2016 |
Expert Dominique Clemence | Apoderado | 05/01/2012 | 21/10/2016 |
Fernandez Sainz Luis Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2009 | 21/10/2016 |
Gary Christian | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2009 | 21/10/2016 |
Gomez Fernandez Maria Christina | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2009 | 21/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21865 , F 211, S 3, H 3851, I/A 75 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
R.C.P.SolMan
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21865 , F 211, S 3, H 3851, I/A 75 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
- CONSTANCIA DE LA ACTUAL COMPOSICION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21865 , F 210, S 3, H 3851, I/A 74 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21865 , F 210, S 3, H 3851, I/A 74 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21865 , F 210, S 3, H 3851, I/A 74 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-28
R.C.P.SolMan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21865 , F 210, S 3, H 3851, I/A 74 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21865 , F 209, S 3, H 3851, I/A 73 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
R.C.P.SolMan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21865 , F 208, S 3, H 3851, I/A 72 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-28
R.C.P.SolMan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21865 , F 208, S 3, H 3851, I/A 72 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-28
- C/ RIBERA DEL LOIRA 56-58 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21865 , F 208, S 3, H 3851, I/A 71 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-28