SANCHEZ-CRESPO ROMERO MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de SANCHEZ-CRESPO ROMERO MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ-CRESPO ROMERO MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AWP P&C SA | Apoderado Solidario | 10/01/2018 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ-CRESPO ROMERO MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ-CRESPO ROMERO MARIA DEL MAR
Empresa: AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA SA
Vicesecretario No Consejero
- Sanchez-crespo Romero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37692 , F 174, S 8, H M 77817, I/A 120 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Empresa: NEOASISTENCIA MANOTERAS SL
Vicesecretario No Consejero
- Sanchez-crespo Romero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36339 , F 111, S 8, H M 431407, I/A 19 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: NEOASISTENCIA MANOTERAS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Sanchez-crespo Romero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36339 , F 101, S 8, H M 431407, I/A 12 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Empresa: AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA SA
Vicesecretario No Consejero
- Sanchez-crespo Romero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37692 , F 155, S 8, H M 77817, I/A 95 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-28
Empresa: AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Cuadrado Maroto Angel Ramon
- Sanchez-crespo Romero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37692 , F 154, S 8, H M 77817, I/A 94 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Empresa: AWP P&C SA
Apoderado Solidario
- Cuadrado Maroto Angel Ramon
- Sanchez-crespo Romero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29103 , F 219, S 8, H M 471120, I/A 18 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Información de SANCHEZ-CRESPO ROMERO MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de SANCHEZ-CRESPO ROMERO MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ-CRESPO ROMERO MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos