CUADRADO MAROTO ANGEL RAMON
Informe ejecutivo de CUADRADO MAROTO ANGEL RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUADRADO MAROTO ANGEL RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AP SOLUTIONS GMBH | Apoderado | 23/07/2024 | |
NEOASISTENCIA MANOTERAS SL | Vicesecretario No Consejero | 05/05/2023 | |
AWP P&C SA | Apoderado Solidario | 10/01/2018 |
VINCULACIONES DE CUADRADO MAROTO ANGEL RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUADRADO MAROTO ANGEL RAMON
Empresa: AP SOLUTIONS GMBH
Apoderado
- Baquero España Eugenio
- Blazquez Ballesteros Ascension
- Castresana Baron Maria Fatima
- Cota Garcia Francisco Jose
- Cuadrado Maroto Angel Ramon
- Del Castillo Alonso Belen
- Fernandez Andres Olga
- Gallardo Mingot Fernando
- Ibañez Alvarez Antonio
- Merino Alañon Amparo
- Olmeda Ranz Aurora
- Perez Cejuela Nicolas Juan Luis
- Ramos Mayordomo Blanca
- Rodriguez Garcia Raquel
- Valcarcel Lopez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 811720, I/A 3 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA SA
Vicesecretario No Consejero
- Cuadrado Maroto Angel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37692 , F 174, S 8, H M 77817, I/A 120 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Empresa: NEOASISTENCIA MANOTERAS SL
Vicesecretario No Consejero
- Cuadrado Maroto Angel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36339 , F 111, S 8, H M 431407, I/A 19 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Cuadrado Maroto Angel Ramon
- Sanchez-crespo Romero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37692 , F 154, S 8, H M 77817, I/A 94 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Empresa: AWP P&C SA
Apoderado Solidario
- Cuadrado Maroto Angel Ramon
- Sanchez-crespo Romero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29103 , F 219, S 8, H M 471120, I/A 18 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Información de CUADRADO MAROTO ANGEL RAMON
Mostramos los datos de CUADRADO MAROTO ANGEL RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUADRADO MAROTO ANGEL RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos