SANCHEZ CERRATO FELIX
Informe ejecutivo de SANCHEZ CERRATO FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SANCHEZ CERRATO FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL REINO DE ARAGON SL | Apoderado | 18/02/2016 | |
PROMOTORA INMOBILIARIA URBANA SL | Apoderado | 18/02/2016 | |
HOTELERA METROPOL SA | Apoderado | 23/10/2015 | |
SERVICIOS HOSTELEROS SA | Consejero | 16/07/2013 | 20/11/2014 |
HOTELERA DEL COSO SL | Apoderado | 12/03/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CERRATO FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CERRATO FELIX
Empresa: PROMOTORA INMOBILIARIA URBANA SL
Apoderado
- Sanchez Cerrato Felix
- Sanchez Cerrato Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 116, S 8, H Z 6075, I/A 19 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-50
Empresa: INMOBILIARIA ALMOZARA SL
Apoderado
- Sanchez Cerrato Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3511 , F 221, S 8, H Z 6068, I/A 19 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-50
Empresa: HOTELERA METROPOL SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43032 , F 67, S 8, H B 13, I/A 49 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-08
Empresa: SERVICIOS HOSTELEROS SA
Consejero
- Bergua Pueyo Sergio
- Sanchez Cerrato Felix
- Subira Castillon Jose Angel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 131, S 8, H Z 11810, I/A 8 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-50
Empresa: SERVICIOS HOSTELEROS SA
Consejero
- Bergua Pueyo Sergio
- Martin Martinez Fernando
- Presencio Fernandez Antonio
- Sanchez Cerrato Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 131, S 8, H Z 11810, I/A 7 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-50
Empresa: HOTELERA DEL COSO SL
Apoderado
- Sanchez Cerrato Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 190, S 8, H Z 40769, I/A 5 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-50
Información de SANCHEZ CERRATO FELIX
Mostramos los datos de SANCHEZ CERRATO FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CERRATO FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos