PRESENCIO FERNANDEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de PRESENCIO FERNANDEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRESENCIO FERNANDEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARINIANA LEGALIS SL | Apoderado | 25/08/2015 | |
SERVICIOS HOSTELEROS SA | Consejero | 16/07/2013 | |
PAJARITO PINZON SL | Apoderado | 08/07/2013 | |
CASTILLO DE ADOR SL | Apoderado | 13/06/2013 | |
CANDELARIA 2012 SL | Apoderado | 15/02/2013 | |
COMPAÑIA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SA | Apoderado | 04/01/2013 | |
ELISEUS SA | Apoderado | 04/01/2013 | |
BARBITANIA SL | Apoderado | 09/12/2010 | |
ALPETRIQUE SL | Apoderado | 30/08/2010 | |
BORRAJA SL | Apoderado | 15/06/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PRESENCIO FERNANDEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRESENCIO FERNANDEZ ANTONIO
Empresa: SERVICIOS HOSTELEROS SA
Consejero
- Barra Hernando Maria Teresa
- Presencio Fernandez Antonio
- Sanchez Moreira Luis Manuel
- Vaquer Flor De Lys Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 132, S 8, H Z 11810, I/A 9 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-50
Empresa: ZARAFILMS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Barbany Bailo Antonio
- Presencio Fernandez Antonio
- Sanz Portoles Felipe
Presidente
Secretario
- Presencio Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3788 , F 162, S 8, H Z 2444, I/A 33 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-50
Empresa: ELISEUS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Barbany Bailo Antonio
- Presencio Fernandez Antonio
- Sanz Portoles Felipe
Presidente
Secretario
- Presencio Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3864 , F 103, S 8, H Z 2421, I/A 28 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-50
Empresa: HOTEL PLAYA VICTORIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Barbany Bailo Antonio
- Presencio Fernandez Antonio
- Sanz Portoles Felipe
Presidente
Secretario
- Presencio Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 30, S 8, H CA 4271, I/A 72 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-11
Empresa: ZARES-97 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Barbany Bailo Antonio
- Presencio Fernandez Antonio
- Sanz Portoles Felipe
Presidente
Secretario
- Presencio Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 217, S 8, H Z 21828, I/A 13 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-50
Empresa: ZARPAR-98 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Hoyas Andrevis Jose Manuel
- Presencio Fernandez Antonio
- Sanz Portoles Felipe
Presidente
Secretario
- Presencio Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3823 , F 5, S 8, H Z 23434, I/A 20 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-50
Empresa: CARINIANA LEGALIS SL
Apoderado
- Presencio Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4118 , F 170, S 8, H Z 58683, I/A 3 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-50
Empresa: SERVICIOS HOSTELEROS SA
Consejero
- Martin Martinez Fernando
- Presencio Fernandez Antonio
- Vaquer Flor De Lys Luis
- Yzuel Sanz Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 131, S 8, H Z 11810, I/A 8 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-50
Empresa: SERVICIOS HOSTELEROS SA
Consejero
- Bergua Pueyo Sergio
- Martin Martinez Fernando
- Presencio Fernandez Antonio
- Sanchez Cerrato Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 131, S 8, H Z 11810, I/A 7 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-50
Empresa: PAJARITO PINZON SL
Apoderado
- Presencio Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3986 , F 122, S 8, H Z 55243, I/A 2 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-50
VER MAS ACTOS
Información de PRESENCIO FERNANDEZ ANTONIO
Mostramos los datos de PRESENCIO FERNANDEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRESENCIO FERNANDEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos