SANCHEZ ALVAREZ MANUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ ALVAREZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SANCHEZ ALVAREZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado Solidario | 03/08/2017 | |
COLINAS GOLF RESIDENCIAL SL | Apoderado Solidario | 19/11/2014 | |
RESIDENCIAL COSTA TROPICAL 2013 SL | Apoderado | 15/01/2014 | |
COLINAS GOLF RESIDENCIAL SL | Apoderado Solidario | 31/03/2010 | 25/06/2012 |
BOVIS INTERNACIONAL DE ESPAÑA SA | Administrador Mancomunado | 18/10/2010 | |
GI INVESTMENTS SL | Apoderado | 27/03/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ALVAREZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ALVAREZ MANUEL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Baijet Calleja David
- Carbonell Robles Ana
- Catalina Benito Maria Del Mar
- Collado Jimenez Santiago
- Garcia Garcia Vanesa
- Garcia Jimenez Maria Antonia
- Gil Cepillo Beatriz
- Gonzalez Corchado Maria Teresa
- Gonzalez Hidalgo Alejandro
- Hierro Barrera Susana Antonia
- Machado Calvo Maria De Los Santos
- Manresa Segarra Monica
- Martin Acebes Antonio
- Martin Exposito Rocio
- Menendez Herrero Concepcion
- Navarro Rodriguez Gregorio
- Piñeiro Lopez Sebastian-matias
- Portero Megino Sara
- Romero Gomez Angel Pedro
- Romero Piñero Ana Isabel
- San Bartolome Cuesta Marta
- San Vicente Ortego Nuria
- Sanchez Ayala Antonia Jesus
- Sanchez Garcia David
- Serrano Olmeda Juan Carlos
- Serrano Rubio David
- Toledo Barroso Diego
- Urrutia Elezgarai Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34582 , F 135, S 8, H M 52461, I/A 640 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-28
Empresa: COLINAS GOLF RESIDENCIAL SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Alvarez Manuel
- Vega Sorrosal Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28171 , F 191, S 8, H M 354823, I/A 51 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-28
Empresa: RESIDENCIAL COSTA TROPICAL 2013 SL
Apoderado
- Abellan Gomez Jesus
- Anthony Jaroslov Coles
- Arandes Salvador Maria Carmen
- Bullejos Hita Emilio Raul
- Buxo Fita Marina
- Calvo Codinach Roger
- Campillo Vallmajo Jose Maria
- Couret Cereceda Juan Carlos
- David Richard Alcon
- De Tord Herrero Maria
- Dregi De Fontcuberta Gilles
- Fernandez Capo Carlos
- Garcia Barrionuevo Luis Leandro
- Garcia Parreño Maria Luisa
- Gomez Rahola Agustin
- Hernandez Puertolas Pavia Alejandro
- Lazaro Mencia Ramon
- Loma Barrie Guzman
- Lopez Abellan Miguel
- Martin Martin Marta
- Pazos Rodriguez Juan Carlos
- Pont Bonell Jose
- Pont Viladomiu Jose Maria
- Sanchez Alvarez Manuel
- Vila Martinez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38918 , F 213, S 8, H B 234810, I/A 28 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-08
Empresa: COLINAS GOLF RESIDENCIAL SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Alvarez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28171 , F 185, S 8, H M 354823, I/A 42 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Empresa: BOVIS INTERNACIONAL DE ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Morgan Peter Richard
- Sanchez Alvarez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4423 , F 216, S 8, H M 73326, I/A 23 m (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-28
Empresa: COLINAS GOLF RESIDENCIAL SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Alvarez Manuel
- Vega Sorrosal Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22965 , F 97, S 8, H M 354823, I/A 33 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-69-28
Empresa: MEDGROUP DEVELOPMENT SL
Apoderado
- Abellan Gomez Jesus
- Anthony Jaroslov Coles
- Bullejos Hita Emilio Raul
- Buxo Fita Marina
- Calvo Codinach Roger
- Campillo Vallmajo Jose Maria
- Couret Cereceda Juan Carlos
- David Richard Alcon
- De Tord Herrero Maria
- Garcia Barrionuevo Luis Leandro
- Gilles Dregi De Fontcuberta
- Gomez Rahola Agustin
- Hernandez Puertolas Pavia Alejandro
- Lazaro Mencia Ramon
- Loma Barrie Guzman
- Lopez Abellan Miguel
- Martin Martin Marta
- Pazos Rodriguez Juan Carlos
- Pont Bonell Jose
- Pont Viladomiu Jose Maria
- Salueña Lledo Albert
- Sanchez Alvarez Manuel
- Vila Martinez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39550 , F 186, S 8, H B 228516, I/A 15 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-08
Información de SANCHEZ ALVAREZ MANUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ ALVAREZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ALVAREZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos