GONZALEZ CORCHADO MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GONZALEZ CORCHADO MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ CORCHADO MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERITACIONES OJEDA & GONZALEZ SL | Administrador Unico | 31/05/2013 | |
TALLER NUEVO SANTAMARINA SL | Socio Unico | 18/11/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ CORCHADO MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CORCHADO MARIA TERESA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Baijet Calleja David
- Carbonell Robles Ana
- Catalina Benito Maria Del Mar
- Collado Jimenez Santiago
- Garcia Garcia Vanesa
- Garcia Jimenez Maria Antonia
- Gil Cepillo Beatriz
- Gonzalez Corchado Maria Teresa
- Gonzalez Hidalgo Alejandro
- Hierro Barrera Susana Antonia
- Machado Calvo Maria De Los Santos
- Manresa Segarra Monica
- Martin Acebes Antonio
- Martin Exposito Rocio
- Menendez Herrero Concepcion
- Navarro Rodriguez Gregorio
- Piñeiro Lopez Sebastian-matias
- Portero Megino Sara
- Romero Gomez Angel Pedro
- Romero Piñero Ana Isabel
- San Bartolome Cuesta Marta
- San Vicente Ortego Nuria
- Sanchez Ayala Antonia Jesus
- Sanchez Garcia David
- Serrano Olmeda Juan Carlos
- Serrano Rubio David
- Toledo Barroso Diego
- Urrutia Elezgarai Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34582 , F 135, S 8, H M 52461, I/A 640 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-28
Apoderado
- Alvarez Blanco Luis
- ANDRIUS FOND SL
- Asa Olivares Diego
- Blanco Charlo Jesus Maria
- Brito Camacho Raquel Rocio
- Brujas Arques Marta
- Castañon Gadea David
- Clavero Valdivieso Cristina
- Cuadrado Muñoz Fulgencio
- Curto Pozas Jorge
- Demur Delmas Jose-felix
- Domenech Florit Francesc
- Duran Sillero Antonia Ascension
- Echevarria Suarez Jose Miguel
- Estrade Lopez Eduardo
- Gil Pastor Jose Miguel
- Gonzalez Barroso Francisco Jose
- Gonzalez Corchado Maria Teresa
- Gonzalez San Pedro Antonio
- ITZALA SL AGENCIA DE SEGUROS
- Leorza Arechabaleta Maite
- Llabres Marti Oscar
- Lopez Martin Alberto
- Martin Garcia Ivan
- Medina Jimenez Ana Isabel
- Navarro Ochoa Alejandra Marta
- Ortiz Huete Jose Luis
- Parras Nadal Eva Maria
- Paunero Quijada Pablo
- Perez Samper Francisco Javier
- Prieto Arjona Miguel Angel
- Romero Morales Juan Ramon
- Sanchez Lopez Ignacio
- Sanchez Sobrino Maria Santos
- Serrano Aluma Axel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 138, S 8, H M 52461, I/A 520 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Empresa: PERITACIONES OJEDA & GONZALEZ SL
Administrador Unico
- Gonzalez Corchado Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 341 , F 82, S 8, H IL 8074, I/A 2 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-35
Empresa: TALLER NUEVO SANTAMARINA SL
Socio Único
- Gonzalez Corchado Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 51, S 8, H IL 9827, I/A 1 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-35
Información de GONZALEZ CORCHADO MARIA TERESA
Mostramos los datos de GONZALEZ CORCHADO MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CORCHADO MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos