SAN MIGUEL MONTORIO JESUS
Informe ejecutivo de SAN MIGUEL MONTORIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SAN MIGUEL MONTORIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIFUSION DE MUEBLES MEDINA SA | Administrador Concursal | 24/04/2009 |
VINCULACIONES DE SAN MIGUEL MONTORIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN MIGUEL MONTORIO JESUS
Empresa: SAN MIGUEL INMUEBLES SL
Consejero Delegado Solidario
- San Miguel Coque Carlos
- San Miguel Montorio Jesus
Consejero
- San Miguel Barco Carlos Ernesto
- San Miguel Coque Carlos
- San Miguel Montorio Jesus
Presidente
Secretario
- San Miguel Montorio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17566 , F 168, S 8, H M 301990, I/A 6 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-28
Empresa: FORMACION FINANCIERA AVANZADA SL
Administrador Unico
- San Miguel Montorio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17913 , F 85, S 8, H M 309308, I/A 4 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: VISAN AUDITORES DE CUENTAS SLP
Administrador Solidario
- San Miguel Montorio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19261 , F 27, S 8, H M 337339, I/A 10 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Empresa: DIFUSION DE MUEBLES MEDINA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DIFUSION DE MUEBLES MEDINA SA
Nif:A42136481
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:San Miguel Montorio Jesus
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION. DE SORIA
Número:2
Juez / Ponente:CARLOS SANCHEZ SANZ
Fecha de Resolución:27/01/2009
Número Procedimiento Concursal:1000001/2009
Datos Registrales:
Tomo:
176
Libro:
125
Folio:
65
Hoja:
8-936
Inscripción:
13
Fecha Inscripción24/04/2009
Registro:Registro Mercantil de Soria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176, L 125, F 65, S 8, H SO 936, I/A 13 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-42
Información de SAN MIGUEL MONTORIO JESUS
Mostramos los datos de SAN MIGUEL MONTORIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN MIGUEL MONTORIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos