SAN MARTIN MUNTANE PERE LUIS
Informe ejecutivo de SAN MARTIN MUNTANE PERE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SAN MARTIN MUNTANE PERE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAJOREL QA SOLUTIONS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2011 | 14/08/2017 |
MAJOREL SYSTEMS SPAIN SA | Apoderado | 07/08/2017 | |
MAJOREL SP SOLUTIONS SA | Apoderado | 21/03/2011 | 03/08/2017 |
MAJOREL SP SOLUTIONS SA | Apoderado | 23/11/2016 | 03/08/2017 |
MAJOREL TRIA SL | Apoderado | 21/03/2011 | 02/08/2017 |
ARVATO SERVICES SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2011 | 02/08/2017 |
MAJOREL IBERIA SL | Apoderado | 10/05/2011 | 27/07/2017 |
MAJOREL SYSTEMS SPAIN SA | Apoderado | 23/03/2011 | 07/07/2016 |
360 REPAIR SOLUTIONS SA | Apoderado | 15/03/2011 | 14/04/2016 |
MAJOREL SYSTEMS SPAIN SA | Apoderado | 16/03/2010 | 23/03/2011 |
VINCULACIONES DE SAN MARTIN MUNTANE PERE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN MARTIN MUNTANE PERE LUIS
Empresa: QUALYTEL ANDALUCIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5368 , F 225, S 8, H SE 36038,SE , I/ 38 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-41
Empresa: ARVATO SERVICES IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- San Martin Muntane Pere Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45658 , F 202, S 8, H B 35108, I/A 113 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-08
Empresa: QUALYTEL TELESERVICES SA
Apoderado
- Herrero Avila Irene
- San Martin Muntane Pere Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 112, S 8, H M 218816, I/A 63 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Empresa: ARVATO SERVICES SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arribalzaga Totorica Iñigo
- Juaranz Clemente Emilio
- Lopez Martin Pedro
- Rueda Ruiz Jose Luis
- San Martin Muntane Pere Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34034 , F 177, S 8, H M 91817, I/A 91 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Empresa: TRIA GLOBAL SERVICE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Arribalzaga Totorica Iñigo
- Herrero Avila Irene
- Juaranz Clemente Emilio
- Rodriguez Gonzalez Jose Luis
- San Martin Muntane Pere Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29249 , F 219, S 8, H M 349421, I/A 36 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Empresa: ARVATO IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Arribalzaga Totorica Iñigo
- Juaranz Clemente Emilio
- Rodriguez Gonzalez Jose Luis
- San Martin Muntane Pere Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31280 , F 70, S 8, H M 482580, I/A 32 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
Empresa: QUALYTEL TELESERVICES SA
Apoderado
- Arribalzaga Totorica Iñigo
- Iglesias Yañez Manuel
- Juaranz Clemente Emilio
- Rodriguez Gonzalez Jose Luis
- Rueda Ruiz Jose Luis
- San Martin Muntane Pere Luis
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 109, S 8, H M 218816, I/A 59 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
Empresa: ARVATO SERVICES IBERIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42491 , F 88, S 8, H B 35108, I/A 106 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-08
Empresa: ARVATO SERVICES AFTERSALES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Arribalzaga Totorica Iñigo
- Elejabeitia Amador Cristina
- Hernandez Lamas Raquel
- Juaranz Clemente Emilio
- Lopez Martin Pedro
- Lopez Martin Pedro
- Lopez Martin Pedro
- Martinez Del Peral Cagigal Fernando
- Martinez Del Peral Cagigal Fernando
- Martinez Del Peral Cagigal Fernando
- Martinez Del Peral Cagigal Fernando
- San Martin Muntane Pere Luis
- Weihe Alexander
- Weihe Alexander
- Weihe Alexander
- Weihe Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 224, S 8, H M 310177, I/A 33 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-28
Empresa: QUALYTEL ANDALUCIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5368 , F 212, S 8, H SE 36038,SE , I/ 15 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-41
VER MAS ACTOS
Información de SAN MARTIN MUNTANE PERE LUIS
Mostramos los datos de SAN MARTIN MUNTANE PERE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN MARTIN MUNTANE PERE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos