HERRERO AVILA IRENE
Informe ejecutivo de HERRERO AVILA IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERRERO AVILA IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTTALO TECHNICAL INFORMATION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2016 | 16/08/2017 |
MAJOREL SP SOLUTIONS SA | Apoderado | 24/02/2015 | 03/08/2017 |
MAJOREL TRIA SL | Apoderado | 12/05/2017 | 02/08/2017 |
VINCULACIONES DE HERRERO AVILA IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO AVILA IRENE
Empresa: ARVATO TECHNICAL INFORMATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Herrero Avila Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45994 , F 181, S 8, H B 222533, I/A 40 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-08
Empresa: QUALYTEL TELESERVICES SA
Apoderado
- Herrero Avila Irene
- San Martin Muntane Pere Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 112, S 8, H M 218816, I/A 63 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Empresa: TRIA GLOBAL SERVICE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29249 , F 219, S 8, H M 349421, I/A 36 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Empresa: TRIA GLOBAL SERVICE SL
Apoderado
- Herrero Avila Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29249 , F 219, S 8, H M 349421, I/A 35 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-28
Empresa: ARVATO TECHNICAL INFORMATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Herrero Avila Irene
- Iglesias Yañez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42600 , F 184, S 8, H B 222533, I/A 28 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Empresa: QUALYTEL TELESERVICES SA
Apoderado
- Falomir Ribas Gemma
- Herrero Avila Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 106, S 8, H M 218816, I/A 54 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Información de HERRERO AVILA IRENE
Mostramos los datos de HERRERO AVILA IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO AVILA IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos