SAN LUIS PEÑATE ORLANDO
Informe ejecutivo de SAN LUIS PEÑATE ORLANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN LUIS PEÑATE ORLANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANCARGO SL | Apoderado Mancomunado | 05/08/2009 |
VINCULACIONES DE SAN LUIS PEÑATE ORLANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN LUIS PEÑATE ORLANDO
Empresa: CANARY FEEDER SL
Consejero
- San Luis Peñate Orlando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 167, S 8, H IL 10245, I/A 4 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-35
Empresa: CANARY FEEDER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bassadone John Arthur
- Calero Prats Daniel
- Calero Prats Jose Juan
- Calero Rodriguez Jose Antonio
- San Luis Peñate Orlando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 164, S 8, H IL 10245, I/A 1 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-35
Empresa: SANCARGO SL
Apoderado Mancomunado
- San Luis Peñate Orlando
- Suarez Gonzalez Luis Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 68 , F 80, S 8, H IL 2183, I/A 4 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-35
Información de SAN LUIS PEÑATE ORLANDO
Mostramos los datos de SAN LUIS PEÑATE ORLANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN LUIS PEÑATE ORLANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos