CALERO PRATS DANIEL
Informe ejecutivo de CALERO PRATS DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALERO PRATS DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADE HUB SL | Administrador Unico | 07/03/2023 | |
VIDALBLANCO LANZAROTE SL | Administrador Unico | 07/03/2023 | |
CALMAR DESARROLLOS RESIDENCIALES SL | Administrador Mancomunado | 25/06/2020 | |
GRAMILLO PROYECTOS Y EJECUCION SL | Apoderado Mancomunado | 31/03/2017 | |
THE SEAFRONT CORPORATION SL | Administrador Unico | 02/12/2015 | |
TEMUIME SA | Apoderado Mancomunado | 29/07/2011 | |
PUERTO CALERO MARINAS SL | Apoderado Mancomunado | 20/07/2011 | |
LA CALDERETA INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado | 20/07/2011 | |
PUERTO CALERO SA | Apoderado Mancomunado | 20/07/2011 | |
INVERSIONES LA PAVONA SA | Apoderado Mancomunado | 20/07/2011 |
VINCULACIONES DE CALERO PRATS DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALERO PRATS DANIEL
Empresa: VIDALBLANCO LANZAROTE SL
Administrador Unico
- Calero Prats Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416 , F 220, S 8, H IL 9933, I/A 3 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-35
Empresa: TRADE HUB SL
Administrador Unico
- Calero Prats Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 89, S 8, H IL 11376, I/A 4 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-35
Empresa: TRADE HUB SL
Administrador Solidario
- Calero Prats Daniel
- Calero Prats Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 89, S 8, H IL 11376, I/A 4 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-35
Empresa: PUERTO CALERO MARINAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Calero Prats Daniel
- Calero Prats Jose Juan
- Calero Rodriguez Jose Antonio
- Heerema Pieter Hugo
- Prats Melero Milagros
Presidente
Secretario
- Calero Prats Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 217, S 8, H IL 9995, I/A 14 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-35
Empresa: CALMAR DESARROLLOS RESIDENCIALES SL
Administrador Mancomunado
- Calero Prats Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 23, S 8, H IL 12141, I/A 3 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-35
Empresa: TRADE HUB SL
Administrador Solidario
- Calero Prats Daniel
- Calero Prats Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 89, S 8, H IL 11376, I/A 3 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-35
Empresa: TRADE HUB SL
Administrador Unico
- Calero Prats Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 89, S 8, H IL 11376, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-35
Empresa: GRAMILLO PROYECTOS Y EJECUCION SL
Apoderado Mancomunado
- Calero Prats Daniel
- Calero Prats Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 52, S 8, H IL 9647, I/A 3 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-35
Empresa: CANARY FEEDER SL
Consejero Delegado
- Calero Prats Daniel
Consejero
- Bassadone John Arthur
- Calero Prats Daniel
- Calero Prats Jose Juan
- Calero Rodriguez Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 169, S 8, H IL 10245, I/A B (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-35
Empresa: TRADE HUB SL
Administrador Unico
- Calero Prats Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 88, S 8, H IL 11376, I/A 1 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-35
VER MAS ACTOS
Información de CALERO PRATS DANIEL
Mostramos los datos de CALERO PRATS DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALERO PRATS DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos