SAN JOSE MAZARIEGOS MARIA
Informe ejecutivo de SAN JOSE MAZARIEGOS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAN JOSE MAZARIEGOS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JARMAUTO SA | Apoderado Solidario | 18/03/2024 | |
JARMAUTO SA | Consejero | 18/03/2024 | |
JARMAUTO SA | Consejero | 11/12/2013 |
VINCULACIONES DE SAN JOSE MAZARIEGOS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN JOSE MAZARIEGOS MARIA
Empresa: JARMAUTO SA
Apoderado Solidario
- San Jose Casaseca Luisa Marta
- San Jose Mazariegos Maria
- Vila Domingo Jose
Consejero
- San Jose Casaseca Luisa Marta
- San Jose Mazariegos Maria
- Vila Domingo Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18136 , F 126, S 8, H M 76891, I/A 45 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Empresa: INMOBILIARIA ARJOMA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- San Jose Casaseca Daniel
- San Jose Mazariegos Maria
- Vila Domingo Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40077 , F 218, S 8, H M 87908, I/A 31 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: INMOBILIARIA ARJOMA SA
Consejero
- San Jose Casaseca Daniel
- San Jose Mazariegos Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5365 , F 196, S 8, H M 87908, I/A 28 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Empresa: JARMAUTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- San Jose Bernardos Maria Del Carmen
- San Jose Casaseca Jose
- San Jose Casaseca Jose
- San Jose Mazariegos Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18136 , F 122, S 8, H M 76891, I/A 38 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: JARMAUTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- San Jose Bernardos Maria Del Carmen
- San Jose Mazariegos Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18136 , F 122, S 8, H M 76891, I/A 38 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Información de SAN JOSE MAZARIEGOS MARIA
Mostramos los datos de SAN JOSE MAZARIEGOS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN JOSE MAZARIEGOS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos