SAN JOSE CASASECA LUISA MARTA
Informe ejecutivo de SAN JOSE CASASECA LUISA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SAN JOSE CASASECA LUISA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JARMAUTO SA | Secretario | 18/03/2024 | |
JARMAUTO SA | Apoderado Solidario | 18/03/2024 | |
JARMAUTO SA | Consejero | 18/03/2024 |
VINCULACIONES DE SAN JOSE CASASECA LUISA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN JOSE CASASECA LUISA MARTA
Empresa: ANFRANJO SL
Liquidador
- San Jose Casaseca Luisa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 98996, I/A 14 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-28
Empresa: JOMADAPA SL
Administrador Unico
- San Jose Casaseca Luisa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 99941, I/A 7 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: JARMAUTO SA
Apoderado Solidario
- San Jose Casaseca Luisa Marta
- San Jose Mazariegos Maria
- Vila Domingo Jose
Consejero
- San Jose Casaseca Luisa Marta
- San Jose Mazariegos Maria
- Vila Domingo Jose
Presidente
Secretario
- San Jose Casaseca Luisa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18136 , F 126, S 8, H M 76891, I/A 45 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Empresa: JARMAUTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- San Jose Bernardos Maria Del Carmen
- San Jose Casaseca Luisa Marta
- San Jose Mazariegos Ana
Presidente
Secretario
- San Jose Casaseca Luisa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18136 , F 126, S 8, H M 76891, I/A 45 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Empresa: JARMAUTO SA
Consejero
- San Jose Casaseca Luisa Marta
- San Jose Mazariegos Ana
Secretario
- San Jose Casaseca Luisa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18136 , F 125, S 8, H M 76891, I/A 43 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Empresa: INMOBILIARIA ARJOMA SA
Consejero
- San Jose Casaseca Luisa Marta
- San Jose Mazariegos Ana
Secretario
- San Jose Casaseca Luisa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5365 , F 196, S 8, H M 87908, I/A 28 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Empresa: INMOBILIARIA ARJOMA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- San Jose Casaseca Luisa Marta
- Vila Domingo Jose
Presidente
Secretario
- San Jose Casaseca Luisa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5365 , F 196, S 8, H M 87908, I/A 27 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Empresa: JARMAUTO SA
Consejero
- San Jose Casaseca Luisa Marta
- San Jose Mazariegos Ana
Secretario
- San Jose Casaseca Luisa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18136 , F 124, S 8, H M 76891, I/A 41 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Información de SAN JOSE CASASECA LUISA MARTA
Mostramos los datos de SAN JOSE CASASECA LUISA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN JOSE CASASECA LUISA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos