SAN DAMIAN HERNANDEZ CLARA ISABEL
Informe ejecutivo de SAN DAMIAN HERNANDEZ CLARA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAN DAMIAN HERNANDEZ CLARA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO BENAVENTANO DE TRANSPORTES SA | Consejero | 05/11/2019 | 30/03/2023 |
TURISMO COMUNICACION Y PROMOCION DE ZAMORA SA | Presidente | 13/10/2011 | 07/05/2013 |
TURISMO COMUNICACION Y PROMOCION DE ZAMORA SA | Consejero | 13/10/2011 | 07/05/2013 |
VINCULACIONES DE SAN DAMIAN HERNANDEZ CLARA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN DAMIAN HERNANDEZ CLARA ISABEL
Empresa: CENTRO BENAVENTANO DE TRANSPORTES SA
Consejero
- San Damian Hernandez Clara Isabel
- Santos Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 283 , F 221, S 8, H ZA 1077, I/A 30 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-49
Empresa: CENTRO BENAVENTANO DE TRANSPORTES SA
Consejero
- Marcos Rodriguez Manuel Fernando
- Saldaña Valles Jesus Maria
- Salvador Turiño Jose Manuel
- San Damian Hernandez Clara Isabel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 283 , F 220, S 8, H ZA 1077, I/A 28 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-49
Consejero
Presidente
- San Damian Hernandez Clara Isabel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 251 , F 120, S 8, H ZA 6529, I/A 5 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-49
Consejero
Presidente
- San Damian Hernandez Clara Isabel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 251 , F 120, S 8, H ZA 6529, I/A 4 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-49
Información de SAN DAMIAN HERNANDEZ CLARA ISABEL
Mostramos los datos de SAN DAMIAN HERNANDEZ CLARA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN DAMIAN HERNANDEZ CLARA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos