SALVADOR TURIÑO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de SALVADOR TURIÑO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALVADOR TURIÑO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO BENAVENTANO DE TRANSPORTES SA | Secretario | 26/12/2023 | |
CENTRO BENAVENTANO DE TRANSPORTES SA | Consejero | 05/11/2019 |
VINCULACIONES DE SALVADOR TURIÑO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR TURIÑO JOSE MANUEL
Empresa: CENTRO BENAVENTANO DE TRANSPORTES SA
Consejero
- Garcia Sanchez Leticia
- Huerga Valbuena Luciano
- Paredes Aparicio Laura
- Salvador Turiño Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 283 , F 221, S 8, H ZA 1077, I/A 31 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-49
Empresa: CENTRO BENAVENTANO DE TRANSPORTES SA
Presidente
Secretario
- Salvador Turiño Jose Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 283 , F 221, S 8, H ZA 1077, I/A 31 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-49
Empresa: CENTRO BENAVENTANO DE TRANSPORTES SA
Consejero
- Marcos Rodriguez Manuel Fernando
- Saldaña Valles Jesus Maria
- Salvador Turiño Jose Manuel
- San Damian Hernandez Clara Isabel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 283 , F 220, S 8, H ZA 1077, I/A 28 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-49
Empresa: CENTRO BENAVENTANO DE TRANSPORTES SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Salvador Turiño Jose Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 208, S 8, H ZA 1077, I/A 25 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-49
Empresa: CENTRO BENAVENTANO DE TRANSPORTES SA
Consejero
- Salvador Turiño Jose Manuel
Secretario
- Salvador Turiño Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 192, S 8, H ZA 1077, I/A 22 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-49
Información de SALVADOR TURIÑO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de SALVADOR TURIÑO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR TURIÑO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos