SAMUEL GALINDO CARABALLO
Informe ejecutivo de SAMUEL GALINDO CARABALLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAMUEL GALINDO CARABALLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALINDO FARMACIA SA | Consejero Ejecutivo | 07/06/2017 | 19/05/2023 |
GALINDO FARMACIA SA | Consejero Delegado Solidario | 07/06/2017 | 19/05/2023 |
GALINDO FARMACIA SA | Secretario | 07/06/2017 | 19/05/2023 |
GALINDO FARMACIA SA | Consejero | 07/06/2017 | 19/05/2023 |
PARDALERAS BIENES Y SERVICIOS SL | Consejero Ejecutivo | 06/06/2017 | 11/05/2023 |
PARDALERAS BIENES Y SERVICIOS SL | Consejero Delegado Solidario | 06/06/2017 | 11/05/2023 |
PARDALERAS BIENES Y SERVICIOS SL | Secretario | 06/06/2017 | 11/05/2023 |
PARDALERAS BIENES Y SERVICIOS SL | Consejero | 06/06/2017 | 11/05/2023 |
PARDALERAS BIENES Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 06/06/2017 |
VINCULACIONES DE SAMUEL GALINDO CARABALLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMUEL GALINDO CARABALLO
Empresa: GALINDO FARMACIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero Ejecutivo
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero
- Bernabe Galindo Prieto
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Presidente
Secretario
- Samuel Galindo Caraballo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 47, S 8, H BA 1481, I/A 10 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-06
Empresa: PARDALERAS BIENES Y SERVICIOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero Ejecutivo
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero
Presidente
Secretario
- Samuel Galindo Caraballo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139, L 1, F 114, S 8, H BA 7697,BA , I/ 5 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-06
Empresa: GALINDO FARMACIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero Ejecutivo
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero
- Bernabe Galindo Prieto
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Presidente
Secretario
- Samuel Galindo Caraballo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 46, S 8, H BA 1481, I/A 9 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-06
Empresa: PARDALERAS BIENES Y SERVICIOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero Ejecutivo
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero
Presidente
Secretario
- Samuel Galindo Caraballo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139, L 1, F 113, S 8, H BA 7697, I/A 4 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-06
Empresa: PARDALERAS BIENES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Samuel Galindo Caraballo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139, L 1, F 113, S 8, H BA 7697, I/A 4 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-06
Información de SAMUEL GALINDO CARABALLO
Mostramos los datos de SAMUEL GALINDO CARABALLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMUEL GALINDO CARABALLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos