RAFAELA CARABALLO SAAVEDRA
Informe ejecutivo de RAFAELA CARABALLO SAAVEDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAFAELA CARABALLO SAAVEDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALINDO FARMACIA SA | Consejero | 07/06/2017 | 19/05/2023 |
GALINDO FARMACIA SA | Consejero Ejecutivo | 07/06/2017 | 19/05/2023 |
GALINDO FARMACIA SA | Consejero Delegado Solidario | 07/06/2017 | 19/05/2023 |
PARDALERAS BIENES Y SERVICIOS SL | Consejero Ejecutivo | 06/06/2017 | 11/05/2023 |
PARDALERAS BIENES Y SERVICIOS SL | Consejero Delegado Solidario | 06/06/2017 | 11/05/2023 |
PARDALERAS BIENES Y SERVICIOS SL | Consejero | 06/06/2017 | 11/05/2023 |
GALINDO FARMACIA SA | Administrador Solidario | 07/06/2017 |
VINCULACIONES DE RAFAELA CARABALLO SAAVEDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAFAELA CARABALLO SAAVEDRA
Empresa: GALINDO FARMACIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero Ejecutivo
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero
- Bernabe Galindo Prieto
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 47, S 8, H BA 1481, I/A 10 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-06
Empresa: PARDALERAS BIENES Y SERVICIOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero Ejecutivo
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139, L 1, F 114, S 8, H BA 7697,BA , I/ 5 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-06
Empresa: GALINDO FARMACIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero Ejecutivo
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero
- Bernabe Galindo Prieto
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 46, S 8, H BA 1481, I/A 9 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-06
Empresa: GALINDO FARMACIA SA
Administrador Solidario
- Bernabe Galindo Prieto
- Rafaela Caraballo Saavedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 46, S 8, H BA 1481, I/A 9 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-06
Empresa: PARDALERAS BIENES Y SERVICIOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero Ejecutivo
- Rafaela Caraballo Saavedra
- Samuel Galindo Caraballo
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139, L 1, F 113, S 8, H BA 7697, I/A 4 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-06
Información de RAFAELA CARABALLO SAAVEDRA
Mostramos los datos de RAFAELA CARABALLO SAAVEDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAFAELA CARABALLO SAAVEDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos