SAMPAYO FERNANDEZ MARIA GORETTI
Informe ejecutivo de SAMPAYO FERNANDEZ MARIA GORETTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAMPAYO FERNANDEZ MARIA GORETTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AERNNOVA AEROESTRUCTURAS ALAVA SA | Apoderado Mancomunado | 01/08/2024 | |
AERNNOVA AIRCRAFT SERVICES SA | Apoderado Mancomunado | 01/08/2024 | |
FIBERTECNIC SA | Apoderado Mancomunado | 01/08/2024 | |
AEROMETALLIC TARAZONA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2024 | |
COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/05/2024 | |
BURULAN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/05/2024 | |
AERNNOVA AEROESTRUCTURAS ALAVA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/05/2024 | |
AEROMETALLIC TARAZONA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2024 | |
FIBERTECNIC SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/04/2024 | |
AERNNOVA AEROSPACE CORPORATION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/04/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SAMPAYO FERNANDEZ MARIA GORETTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMPAYO FERNANDEZ MARIA GORETTI
Empresa: FIBERTECNIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 1188, I/A 84 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-01
Empresa: AERNNOVA AIRCRAFT SERVICES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 8540, I/A 47 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-01
Empresa: AERNNOVA AEROESTRUCTURAS ALAVA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 3038, I/A 98 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-01
Empresa: AEROMETALLIC TARAZONA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Campo Artola Fernando
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Labat Galbete Juan Pedro
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Moro Martin Ricardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Pardo Martinez Jose Miguel
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Rey Martinez Pedro
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Sampayo Fernandez Maria Goretti
- Suarez Gutierrez Hipolito
Apoderado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Arredondo Ormazabal Maria Victoria
- Belamendia Rey Alberto
- Caballero Redondo Mercedes
- Garbayo Liñan Silvia
- Lopez De Armentia Rincon Maria Estibaliz
- Martinez De Cestafe Fernandez Amaya
- Martinez Ruiz Ignacio
- Ramos Prieto Asuncion
- Velez Rodriguez Laura
- Yeregui Mateos Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 27591, I/A 60 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-50
Empresa: COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Arrendondo Ormazabal Maria Victoria
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Belamendia Rey Alberto
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Caballero Redondo Mercedes
- Campo Artola Fernando
- Campos Rodriguez Isolina De La Encarnacion
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Armentia Rincon Maria Estibaliz
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Martinez De Cestafe Fernandez Amaya
- Molina Hernando Miguel
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Ramos Prieto Asuncion
- Rey Martinez Pedro
- Velez Rodriguez Laura
- Yeregui Mateos Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 6847, I/A 70 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-32
Empresa: COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Arrendondo Ormazabal Maria Victoria
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Belamendia Rey Alberto
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Caballero Redondo Mercedes
- Campo Artola Fernando
- Campos Rodriguez Isolina De La Encarnacion
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Armentia Rincon Maria Estibaliz
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Martinez De Cestafe Fernandez Amaya
- Molina Hernando Miguel
- Moro Martin Ricardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Ramos Prieto Asuncion
- Rey Martinez Pedro
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Sampayo Fernandez Maria Goretti
- Suarez Gutierrez Hipolito
- Velez Rodriguez Laura
- Yeregui Mateos Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 6847, I/A 70 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-32
Empresa: BURULAN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Campo Artola Fernando
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Echevarria Castaño Ignacio Narciso
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Moro Martin Ricardo
- Nogueiras Cid Nuria
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Rey Martinez Pedro
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Sampayo Fernandez Maria Goretti
- Suarez Gutierrez Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 173, S 8, H VI 1331, I/A 33 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-01
Empresa: AERNNOVA AEROESTRUCTURAS ALAVA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Campo Artola Fernando
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Moro Martin Ricardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Peñalba Lopez Daniel
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Rey Martinez Pedro
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Sampayo Fernandez Maria Goretti
- Suarez Gutierrez Hipolito
- Velazquez Cameno Sonia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 16, S 8, H VI 3038, I/A 96 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-01
Empresa: AEROMETALLIC TARAZONA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Campo Artola Fernando
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Garbayo Liñan Silvia
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Labat Galbete Juan Pedro
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Moro Martin Ricardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Rey Martinez Pedro
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Sampayo Fernandez Maria Goretti
- Suarez Gutierrez Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4661 , F 188, S 8, H Z 27591, I/A 59 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-50
Empresa: FIBERTECNIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Campo Artola Fernando
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Garcia Busto Susana
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Lopez De Subijana Roldan Alberto
- Moro Martin Ricardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Rey Martinez Pedro
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Sampayo Fernandez Maria Goretti
- Suarez Gutierrez Hipolito
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1759 , F 196, S 8, H VI 1188, I/A 82 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-01
VER MAS ACTOS
Información de SAMPAYO FERNANDEZ MARIA GORETTI
Mostramos los datos de SAMPAYO FERNANDEZ MARIA GORETTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMPAYO FERNANDEZ MARIA GORETTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos