RAMOS PRIETO ASUNCION
Informe ejecutivo de RAMOS PRIETO ASUNCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMOS PRIETO ASUNCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEROMETALLIC TARAZONA SA | Apoderado Solidario | 24/07/2024 | |
AERNNOVA AIRCRAFT SERVICES SA | Apoderado | 05/06/2024 | |
COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA | Apoderado Solidario | 24/05/2024 | |
BURULAN SA | Apoderado Solidario | 08/05/2024 | |
AERNNOVA AEROESTRUCTURAS ALAVA SA | Apoderado Solidario | 08/05/2024 | |
ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE SA | Apoderado Solidario | 08/05/2024 | |
AEROMETALLIC TARAZONA SA | Apoderado Solidario | 26/04/2024 | |
FIBERTECNIC SA | Apoderado Solidario | 10/04/2024 | |
AERNNOVA AEROSPACE CORPORATION SA | Apoderado Solidario | 03/04/2024 | |
AERNNOVA AEROSPACE SA | Apoderado Solidario | 03/04/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RAMOS PRIETO ASUNCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS PRIETO ASUNCION
Empresa: AEROMETALLIC TARAZONA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Campo Artola Fernando
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Labat Galbete Juan Pedro
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Moro Martin Ricardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Pardo Martinez Jose Miguel
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Rey Martinez Pedro
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Sampayo Fernandez Maria Goretti
- Suarez Gutierrez Hipolito
Apoderado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Arredondo Ormazabal Maria Victoria
- Belamendia Rey Alberto
- Caballero Redondo Mercedes
- Garbayo Liñan Silvia
- Lopez De Armentia Rincon Maria Estibaliz
- Martinez De Cestafe Fernandez Amaya
- Martinez Ruiz Ignacio
- Ramos Prieto Asuncion
- Velez Rodriguez Laura
- Yeregui Mateos Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 27591, I/A 60 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-50
Empresa: AERNNOVA AIRCRAFT SERVICES SA
Apoderado
- Ramos Prieto Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 8540, I/A 46 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-01
Empresa: COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Arrendondo Ormazabal Maria Victoria
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Belamendia Rey Alberto
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Caballero Redondo Mercedes
- Campo Artola Fernando
- Campos Rodriguez Isolina De La Encarnacion
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Armentia Rincon Maria Estibaliz
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Martinez De Cestafe Fernandez Amaya
- Molina Hernando Miguel
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Ramos Prieto Asuncion
- Rey Martinez Pedro
- Velez Rodriguez Laura
- Yeregui Mateos Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 6847, I/A 70 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-32
Empresa: COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Arrendondo Ormazabal Maria Victoria
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Belamendia Rey Alberto
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Caballero Redondo Mercedes
- Campo Artola Fernando
- Campos Rodriguez Isolina De La Encarnacion
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Armentia Rincon Maria Estibaliz
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Martinez De Cestafe Fernandez Amaya
- Molina Hernando Miguel
- Moro Martin Ricardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Ramos Prieto Asuncion
- Rey Martinez Pedro
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Sampayo Fernandez Maria Goretti
- Suarez Gutierrez Hipolito
- Velez Rodriguez Laura
- Yeregui Mateos Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 6847, I/A 70 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-32
Empresa: ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Garitaonaindia De Vera Pablo
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Guzman Tubia Cesar
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Marcos Gomez Jesus
- Marza Balboa Francisco
- Menor Cantador Jesus
- Moro Martin Ricardo
- Moya Ignacio Emilio
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Parrilla Amorrich Maria Del Pilar
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Salomon Marc
- Suarez Gutierrez Hipolito
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1760 , F 93, S 8, H VI 17373, I/A 41 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-01
Empresa: BURULAN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Campo Artola Fernando
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Echevarria Castaño Ignacio Narciso
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Moro Martin Ricardo
- Nogueiras Cid Nuria
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Rey Martinez Pedro
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Sampayo Fernandez Maria Goretti
- Suarez Gutierrez Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 173, S 8, H VI 1331, I/A 33 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-01
Empresa: AERNNOVA AEROESTRUCTURAS ALAVA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Campo Artola Fernando
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Moro Martin Ricardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Peñalba Lopez Daniel
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Rey Martinez Pedro
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Sampayo Fernandez Maria Goretti
- Suarez Gutierrez Hipolito
- Velazquez Cameno Sonia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 16, S 8, H VI 3038, I/A 96 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-01
Empresa: AEROMETALLIC TARAZONA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Campo Artola Fernando
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Garbayo Liñan Silvia
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Labat Galbete Juan Pedro
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Moro Martin Ricardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Rey Martinez Pedro
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Sampayo Fernandez Maria Goretti
- Suarez Gutierrez Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4661 , F 188, S 8, H Z 27591, I/A 59 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-50
Empresa: FIBERTECNIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Campo Artola Fernando
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Garcia Busto Susana
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Lopez De Subijana Roldan Alberto
- Moro Martin Ricardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Rey Martinez Pedro
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Sampayo Fernandez Maria Goretti
- Suarez Gutierrez Hipolito
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1759 , F 196, S 8, H VI 1188, I/A 82 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-01
Empresa: COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arrasate Fradua Alejandro
- Arrendondo Ormazabal Maria Victoria
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Belamendia Rey Alberto
- Ben-smida Cotorruelo Adel
- Caballero Redondo Mercedes
- Campo Artola Fernando
- Campos Rodriguez Isolina De La Encarnacion
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Lacorzana Lopez Jesus
- Lopez De Armentia Rincon Maria Estibaliz
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
- Martinez De Cestafe Fernandez Amaya
- Molina Hernando Miguel
- Moro Martin Ricardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz De Barron Lauzurica Gemma
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Ramos Prieto Asuncion
- Rey Martinez Pedro
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Sampayo Fernandez Maria Goretti
- Suarez Gutierrez Hipolito
- Velez Rodriguez Laura
- Yeregui Mateos Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952 , F 53, S 8, H OR 6847, I/A 68 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-32
VER MAS ACTOS
Información de RAMOS PRIETO ASUNCION
Mostramos los datos de RAMOS PRIETO ASUNCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS PRIETO ASUNCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos