SALVATIERRA ABAN DAVID
Informe ejecutivo de SALVATIERRA ABAN DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALVATIERRA ABAN DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUTURE VISION BUSINESS SL | Socio Unico | 09/08/2024 | |
FUTURE VISION BUSINESS SL | Administrador Unico | 09/08/2024 | |
MRC SOLUCIONES INTEGRALES SL | Administrador Solidario | 11/12/2015 |
VINCULACIONES DE SALVATIERRA ABAN DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVATIERRA ABAN DAVID
Empresa: MRC ENGINEERING & PROJECTS SL
Apoderado
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 42286, I/A 8 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-31
Empresa: MRC ENGINEERING & PROJECTS SL
Consejero
- BESTAX CORP. SLP
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 42286, I/A 7 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-31
Empresa: FUTURE VISION BUSINESS SL
Administrador Unico
- Salvatierra Aban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 43303, I/A 1 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-31
Empresa: FUTURE VISION BUSINESS SL
Socio Único
- Salvatierra Aban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 43303, I/A 1 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-31
Empresa: MRC ENGINEERING & PROJECTS SL
Apoderado
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2113 , F 15, S 8, H NA 42286, I/A 6 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-31
Empresa: MRC ENGINEERING & PROJECTS SL
Consejero
- BESTAX CORP. SLP
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2113 , F 14, S 8, H NA 42286, I/A 4 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-31
Empresa: MRC ENGINEERING & PROJECTS SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2113 , F 14, S 8, H NA 42286, I/A 4 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-31
Empresa: MRC ENGINEERING & PROJECTS SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2113 , F 11, S 8, H NA 42286, I/A 1 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-31
Empresa: GADESTECH AUTOMATIC SYSTEMS SL
Liquidador
- Peñarroya Isanta Albert
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46124 , F 202, S 8, H B 510215, I/A 2 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-08
Empresa: GADESTECH AUTOMATIC SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Peñarroya Isanta Albert
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Liquidador
- Peñarroya Isanta Albert
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46124 , F 202, S 8, H B 510215, I/A 2 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-08
VER MAS ACTOS
Información de SALVATIERRA ABAN DAVID
Mostramos los datos de SALVATIERRA ABAN DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVATIERRA ABAN DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos