RODRIGUEZ LEON GUILLERMO JOSE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ LEON GUILLERMO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ LEON GUILLERMO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODMAR BUSINESS SL | Socio Unico | 09/08/2024 | |
RODMAR BUSINESS SL | Administrador Unico | 09/08/2024 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ LEON GUILLERMO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ LEON GUILLERMO JOSE
Empresa: MRC ENGINEERING & PROJECTS SL
Apoderado
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 42286, I/A 8 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-31
Empresa: MRC ENGINEERING & PROJECTS SL
Consejero
- BESTAX CORP. SLP
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Presidente
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 42286, I/A 7 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-31
Empresa: RODMAR BUSINESS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 43304, I/A 1 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-31
Empresa: RODMAR BUSINESS SL
Socio Único
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 43304, I/A 1 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-31
Empresa: MRC ENGINEERING & PROJECTS SL
Apoderado
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2113 , F 15, S 8, H NA 42286, I/A 6 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-31
Empresa: MRC ENGINEERING & PROJECTS SL
Consejero
- BESTAX CORP. SLP
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Presidente
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2113 , F 14, S 8, H NA 42286, I/A 4 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-31
Empresa: MRC ENGINEERING & PROJECTS SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2113 , F 14, S 8, H NA 42286, I/A 4 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-31
Empresa: MRC ENGINEERING & PROJECTS SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2113 , F 11, S 8, H NA 42286, I/A 1 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-31
Empresa: GADESTECH AUTOMATIC SYSTEMS SL
Liquidador
- Peñarroya Isanta Albert
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46124 , F 202, S 8, H B 510215, I/A 2 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-08
Empresa: GADESTECH AUTOMATIC SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Peñarroya Isanta Albert
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Liquidador
- Peñarroya Isanta Albert
- Rodriguez Leon Guillermo Jose
- Salvatierra Aban David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46124 , F 202, S 8, H B 510215, I/A 2 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-08
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ LEON GUILLERMO JOSE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ LEON GUILLERMO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ LEON GUILLERMO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos