SALVADOR REINA VICTOR
Informe ejecutivo de SALVADOR REINA VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALVADOR REINA VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACEROS ARAGONESES SL | Presidente | 18/12/2023 | |
ACEROS ARAGONESES SL | Consejero | 18/12/2023 |
VINCULACIONES DE SALVADOR REINA VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR REINA VICTOR
Empresa: ACEROS ARAGONESES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ain Laporta Roberto
- Labarta Lacasta Diego-jose
- Salvador Reina Victor
Presidente
- Salvador Reina Victor
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 83, S 8, H HU 9118, I/A 8 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-22
Empresa: ACEROS ARAGONESES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Labarta Lacasta Diego-jose
- Laporta Castan Josefa
- Pego Tobeña Alberto
- Salvador Reina Victor
Presidente
Secretario
- Salvador Reina Victor
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 83, S 8, H HU 9118, I/A 8 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-22
Empresa: ACEROS ARAGONESES SL
Consejero
- Salvador Reina Victor
Secretario
- Salvador Reina Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 83, S 8, H HU 9118, I/A 5 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-22
Empresa: GRUAS Y TRANSPORTES PORTERO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Salvador Reina Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368, L 201, F 127, S 8, H HU 4486, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-22
Empresa: ACEROS ARAGONESES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 83, S 8, H HU 9118, I/A 4 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-22
Empresa: ACEROS ARAGONESES SL
Consejero
- Labarta Lacasta Diego
- Salvador Reina Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 82, S 8, H HU 9118, I/A 3 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-22
Información de SALVADOR REINA VICTOR
Mostramos los datos de SALVADOR REINA VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR REINA VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos