AIN FANLO ANTONIO
Informe ejecutivo de AIN FANLO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE AIN FANLO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AIN FANLO ANTONIO
Empresa: ACEROS ARAGONESES SL
Consejero
- Ain Fanlo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 83, S 8, H HU 9118, I/A 6 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-22
Empresa: MANUFACTURAS AIN SL
Administrador Solidario
- Ain Fanlo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442, L 270, F 164, S 8, H HU 5737, I/A 6 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-22
Empresa: MANUFACTURAS AIN SL
Socio Único
- Ain Fanlo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442, L 270, F 164, S 8, H HU 5737, I/A 5 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-22
Empresa: FIROAIN SL
Administrador Unico
- Ain Fanlo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 675 , F 43, S 8, H HU 14037, I/A 2 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-22
Empresa: TALLERES LUPIÑEN SL
Administrador Solidario
- Ain Fanlo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 129, F 7, S 8, H HU 2529, I/A 8 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-22
Empresa: FIROAIN SL
Administrador Unico
- Ain Fanlo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 675 , F 40, S 8, H HU 14037, I/A 1 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-22
Empresa: ACEROS ARAGONESES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 83, S 8, H HU 9118, I/A 4 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-22
Empresa: ACEROS ARAGONESES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ain Fanlo Antonio
- Laporta Castan Josefina
- Mendo Buetas Nuria Gema
- Pego Tobeña Alberto
Presidente
- Ain Fanlo Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 81, S 8, H HU 9118, I/A 2 (15/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-22
Información de AIN FANLO ANTONIO
Mostramos los datos de AIN FANLO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AIN FANLO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos