SALVADOR GOMEZ GARCIA
Informe ejecutivo de SALVADOR GOMEZ GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALVADOR GOMEZ GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES AGRICOLAS GOMEZ SABIO SL | Administrador Unico | 13/12/2022 | |
SALVADOR GOMEZ GARCIA SL | Apoderado Solidario | 12/12/2022 | |
SALVADOR GOMEZ GARCIA SL | Socio Unico | 30/06/2022 | |
MUCHA FRUTA SALVADOR GOMEZ SL | Administrador Unico | 26/04/2018 | |
PUNTO LIMPIO AGRICOLA SL | Consejero | 15/02/2010 |
VINCULACIONES DE SALVADOR GOMEZ GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR GOMEZ GARCIA
Administrador Unico
- Salvador Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726 , F 17, S 8, H MU 35798, I/A 6 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-30
Administrador Unico
- Salvador Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726 , F 17, S 8, H MU 35798, I/A 6 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-30
Empresa: SALVADOR GOMEZ GARCIA SL
Apoderado Solidario
- Jose Antonio Gomez Sabio
- Salvador Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 81, S 8, H MU 21197, I/A 8 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-30
Empresa: SALVADOR GOMEZ GARCIA SL
Administrador Unico
- Salvador Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 81, S 8, H MU 21197, I/A 7 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-30
Empresa: SALVADOR GOMEZ GARCIA SL
Socio Único
- Salvador Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 81, S 8, H MU 21197, I/A 6 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-30
Empresa: MUCHA FRUTA SALVADOR GOMEZ SL
Administrador Unico
- Salvador Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3313 , F 8, S 8, H MU 95618, I/A 1 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-30
Administrador Unico
- Salvador Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726 , F 17, S 8, H MU 35798, I/A 4 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-30
Administrador Mancomunado
- Maria Josefa Madrid Muñoz
- Salvador Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726 , F 17, S 8, H MU 35798, I/A 4 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-30
Administrador Mancomunado
- Jorge Gomez Madrid
- Salvador Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726 , F 16, S 8, H MU 35798, I/A 2 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-30
Administrador Mancomunado
- Marcos Gomez Garcia
- Salvador Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726 , F 16, S 8, H MU 35798, I/A 2 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-30
VER MAS ACTOS
Información de SALVADOR GOMEZ GARCIA
Mostramos los datos de SALVADOR GOMEZ GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR GOMEZ GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos