JORGE GOMEZ MADRID
Informe ejecutivo de JORGE GOMEZ MADRID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JORGE GOMEZ MADRID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL TECNICA AGROSUR SL | Administrador Solidario | 13/01/2021 |
VINCULACIONES DE JORGE GOMEZ MADRID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORGE GOMEZ MADRID
Empresa: GOMEZ MADRID SL
Administrador Unico
- Jorge Gomez Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 41, S 8, H MU 26269, I/A 5 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-30
Empresa: COMERCIAL TECNICA AGROSUR SL
Administrador Solidario
- Jorge Gomez Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 80, S 8, H MU 8501, I/A 12 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-30
Empresa: AGROESPUÑA SL
Administrador Mancomunado
- Jorge Gomez Madrid
- Jose Maria Lopez Alcon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 109, S 8, H MU 34075, I/A 6 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-30
Empresa: GOMEZ MADRID SL
Administrador Unico
- Jorge Gomez Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 41, S 8, H MU 26269, I/A 4 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-30
Administrador Mancomunado
- Jorge Gomez Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726 , F 16, S 8, H MU 35798, I/A 3 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-30
Administrador Mancomunado
- Jorge Gomez Madrid
- Salvador Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726 , F 16, S 8, H MU 35798, I/A 2 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-30
Información de JORGE GOMEZ MADRID
Mostramos los datos de JORGE GOMEZ MADRID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORGE GOMEZ MADRID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos