SALVADOR BENEDITO ELODIA
Informe ejecutivo de SALVADOR BENEDITO ELODIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALVADOR BENEDITO ELODIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
L'ART D'ENSENYAR SL | Socio Unico | 10/07/2014 | |
L'ART D'ENSENYAR SL | Administrador Unico | 10/07/2014 | |
L'ENSENYAMENT T'AJUDA SL | Socio Unico | 10/07/2014 | |
L'ENSENYAMENT T'AJUDA SL | Administrador Unico | 10/07/2014 | |
NOUS CONEIXEMENTS S. XXI SL | Socio Unico | 20/03/2014 | |
NOUS CONEIXEMENTS S. XXI SL | Administrador Unico | 20/03/2014 | |
ASADOR LA DANZA DEL FUEGO SL | Socio Unico | 18/08/2010 | |
ASADOR LA DANZA DEL FUEGO SL | Administrador Unico | 18/08/2010 |
VINCULACIONES DE SALVADOR BENEDITO ELODIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR BENEDITO ELODIA
Empresa: CENTRO DE OFICIOS LA VALL SL
Administrador Solidario
- Benedito Salvador Elodia
- Salvador Benedito Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840, L 407, F 64, S 8, H CS 11147, I/A 7 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-12
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS INFORMASTER SL
Administrador Solidario
- Benedito Salvador Elodia
- Salvador Benedito Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816, L 383, F 33, S 8, H CS 10499, I/A 10 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-12
Empresa: L'ENSENYAMENT T'AJUDA SL
Administrador Unico
- Salvador Benedito Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651, L 1213, F 170, S 8, H CS 36693, I/A 1 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-12
Empresa: L'ENSENYAMENT T'AJUDA SL
Socio Único
- Salvador Benedito Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651, L 1213, F 170, S 8, H CS 36693, I/A 1 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-12
Empresa: L'ART D'ENSENYAR SL
Administrador Unico
- Salvador Benedito Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651, L 1213, F 165, S 8, H CS 36691, I/A 1 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-12
Empresa: L'ART D'ENSENYAR SL
Socio Único
- Salvador Benedito Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651, L 1213, F 165, S 8, H CS 36691, I/A 1 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-12
Empresa: NOUS CONEIXEMENTS S. XXI SL
Administrador Unico
- Salvador Benedito Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643, L 1205, F 128, S 8, H CS 36339, I/A 1 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-12
Empresa: NOUS CONEIXEMENTS S. XXI SL
Socio Único
- Salvador Benedito Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643, L 1205, F 128, S 8, H CS 36339, I/A 1 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-12
Administrador Unico
- Salvador Benedito Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615, L 182, F 23, S 8, H CS 4868, I/A 4 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-12
Empresa: ASADOR LA DANZA DEL FUEGO SL
Administrador Unico
- Salvador Benedito Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 150, S 8, H CS 32373, I/A 1 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-12
VER MAS ACTOS
Información de SALVADOR BENEDITO ELODIA
Mostramos los datos de SALVADOR BENEDITO ELODIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR BENEDITO ELODIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos