BENEDITO SALVADOR ELODIA
Informe ejecutivo de BENEDITO SALVADOR ELODIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BENEDITO SALVADOR ELODIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE ESTUDIOS INFORMASTER SL | Socio Unico | 09/08/2018 | |
CENTRO DE ESTUDIOS INFORMASTER SL | Administrador Unico | 09/08/2018 | |
CENTRO DE OFICIOS LA VALL SL | Socio Unico | 09/08/2018 | |
CENTRO DE OFICIOS LA VALL SL | Administrador Unico | 09/08/2018 | |
APLICACIONES TRATAMIENTOS Y ENSEÑANZAS INFORMATICAS SL | Administrador Unico | 23/12/2011 | |
RESTAURANT EL PALAU DE LA VALL SL | Socio Unico | 03/05/2011 |
VINCULACIONES DE BENEDITO SALVADOR ELODIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENEDITO SALVADOR ELODIA
Empresa: CENTRO DE OFICIOS LA VALL SL
Administrador Unico
- Benedito Salvador Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840, L 407, F 64, S 8, H CS 11147, I/A 7 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-12
Empresa: CENTRO DE OFICIOS LA VALL SL
Administrador Solidario
- Benedito Salvador Elodia
- Salvador Benedito Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840, L 407, F 64, S 8, H CS 11147, I/A 7 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-12
Empresa: CENTRO DE OFICIOS LA VALL SL
Socio Único
- Benedito Salvador Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840, L 407, F 64, S 8, H CS 11147, I/A 7 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-12
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS INFORMASTER SL
Administrador Unico
- Benedito Salvador Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816, L 383, F 33, S 8, H CS 10499, I/A 10 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-12
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS INFORMASTER SL
Administrador Solidario
- Benedito Salvador Elodia
- Salvador Benedito Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816, L 383, F 33, S 8, H CS 10499, I/A 10 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-12
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS INFORMASTER SL
Socio Único
- Benedito Salvador Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816, L 383, F 33, S 8, H CS 10499, I/A 10 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-12
Administrador Unico
- Benedito Salvador Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615, L 182, F 23, S 8, H CS 4868, I/A 4 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-12
Empresa: RESTAURANT EL PALAU DE LA VALL SL
Socio Único
- Benedito Salvador Elodia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964, L 529, F 19, S 8, H CS 14740, I/A 7 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-12
Información de BENEDITO SALVADOR ELODIA
Mostramos los datos de BENEDITO SALVADOR ELODIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENEDITO SALVADOR ELODIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos