SALVADOR AGUILAR MADRID
Informe ejecutivo de SALVADOR AGUILAR MADRID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SALVADOR AGUILAR MADRID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPIANTOS SL | Consejero | 05/10/2011 | |
ASFALTOS DEL SURESTE SL | Consejero | 16/09/2011 | |
ASFALTOS DEL SURESTE SL | Consejero Delegado | 16/09/2011 | |
ASFALTOS DEL SURESTE SL | Vicepresidente | 16/09/2011 | |
CONAUTI SL | Administrador Solidario | 05/09/2011 | |
ASSA DESARROLLO SL | Administrador Solidario | 25/08/2011 |
VINCULACIONES DE SALVADOR AGUILAR MADRID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR AGUILAR MADRID
Empresa: IMPIANTOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Francisco Velasco Morales
- Pedro Juan Velasco Morales
- Salvador Aguilar Madrid
- Trinidad Velasco Morales
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 141, S 8, H MU 27789, I/A 3 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-30
Empresa: ASFALTOS DEL SURESTE SA
Consejero Delegado
- Francisco Velasco Morales
- Pedro Juan Luis Velasco Morales
- Salvador Aguilar Madrid
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Salvador Aguilar Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 56, S 8, H MU 8362, I/A 15 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-30
Empresa: CONAUTI SL
Administrador Solidario
- Salvador Aguilar Madrid
- Trinidad Velasco Morales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879, L 643, F 156, S 8, H AB 20364, I/A 3 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-02
Empresa: ASSA DESARROLLO SL
Administrador Solidario
- Francisco Velasco Morales
- Pedro Juan Velasco Morales
- Salvador Aguilar Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510 , F 38, S 8, H MU 62638, I/A 2 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-30
Información de SALVADOR AGUILAR MADRID
Mostramos los datos de SALVADOR AGUILAR MADRID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR AGUILAR MADRID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos