IMPIANTOS SL - EXTINGUIDA
Municipio San Pedro del Pinatar
Provincia Murcia
Razón Social IMPIANTOS SL
CIF B03953056
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IMPIANTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMPIANTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alejandro Bernal Vicente | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/05/2023 | 05/01/2024 |
Ana Vicente Oliva | Apoderado | 03/08/2023 | 05/01/2024 |
Juan Luis Velasco Garcia | Apoderado | 03/08/2023 | 05/01/2024 |
Paulo Virginio Pereira Da Cunha Oliveira | Administrador Unico | 27/04/2023 | 05/01/2024 |
Angel Rios Victoria | Apoderado | 05/12/2023 | |
Silvia Velasco Pardo | Administrador Unico | 27/06/2019 | 27/04/2023 |
Pedro Juan Velasco Morales | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2014 | 30/03/2022 |
Silvia Velasco Pardo | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2014 | 30/03/2022 |
Daniel Aguilar Velasco | Administrador Unico | 10/09/2014 | 27/06/2019 |
Pedro Juan Luis Velasco Morales | Secretario | 05/10/2011 | 10/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IMPIANTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 43, S 8, H MU 27789, I/A 14 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 43, S 8, H MU 27789, I/A 14 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 43, S 8, H MU 27789, I/A 14 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 43, S 8, H MU 27789, I/A 14 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 43, S 8, H MU 27789, I/A 13 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 147, S 8, H MU 27789, I/A 12 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 147, S 8, H MU 27789, I/A 11 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 146, S 8, H MU 27789, I/A 10 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 145, S 8, H MU 27789, I/A 9 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 145, S 8, H MU 27789, I/A 9 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-30