SALMAN MARIN EDUARDO
Informe ejecutivo de SALMAN MARIN EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALMAN MARIN EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVOLUGANO SL | Socio Unico | 31/01/2017 | |
EVOLUGANO SL | Administrador Unico | 31/01/2017 |
VINCULACIONES DE SALMAN MARIN EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALMAN MARIN EDUARDO
Empresa: CAPITAL TERMITA SL
Consejero Delegado
- Salman Marin Eduardo
Consejero
- Garcia-monzon Alonso Roberto
- Salman Marin Eduardo
- Zornoza Gonzalez Iñigo-jose
Presidente
- Salman Marin Eduardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 91, S 8, H M 640961, I/A 3 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Empresa: CAPITAL TERMITA SL
Consejero Delegado
- Salman Marin Eduardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 90, S 8, H M 640961, I/A 2 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Empresa: SALMAN CAPITAL SL
Liquidador
- Salman Marin Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31831 , F 132, S 8, H M 572828, I/A 2 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-28
Empresa: SALMAN CAPITAL SL
Administrador Unico
- Salman Marin Eduardo
Socio único
- Salman Marin Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31831 , F 132, S 8, H M 572828, I/A 2 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-28
Empresa: CAPITAL TERMITA SL
Consejero
- Fernandez De Gamboa Toran Lucas
- Garcia-monzon Alonso Roberto
- Salman Marin Eduardo
- Zornoza Gonzalez Iñigo-jose
Presidente
- Salman Marin Eduardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 88, S 8, H M 640961, I/A 1 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Empresa: EVOLUGANO SL
Administrador Unico
- Salman Marin Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35562 , F 131, S 8, H M 639168, I/A 1 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
Empresa: EVOLUGANO SL
Socio Único
- Salman Marin Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35562 , F 131, S 8, H M 639168, I/A 1 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
Empresa: SALMAN CAPITAL SL
Administrador Unico
- Salman Marin Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31831 , F 130, S 8, H M 572828, I/A 1 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Empresa: SALMAN CAPITAL SL
Socio Único
- Salman Marin Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31831 , F 130, S 8, H M 572828, I/A 1 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Información de SALMAN MARIN EDUARDO
Mostramos los datos de SALMAN MARIN EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALMAN MARIN EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos