GARCIA-MONZON ALONSO ROBERTO
Informe ejecutivo de GARCIA-MONZON ALONSO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA-MONZON ALONSO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCO DESIGN AND PROJECTS SL | Administrador Unico | 29/11/2010 | |
ARCO DESIGN AND PROJECTS SL | Socio Unico | 29/11/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA-MONZON ALONSO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA-MONZON ALONSO ROBERTO
Empresa: CAPITAL TERMITA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia-monzon Alonso Roberto
- Salman Marin Eduardo
- Zornoza Gonzalez Iñigo-jose
Presidente
Secretario
- Garcia-monzon Alonso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 91, S 8, H M 640961, I/A 3 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Empresa: CAPITAL TERMITA SL
Consejero Delegado
Secretario
- Garcia-monzon Alonso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 90, S 8, H M 640961, I/A 2 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Empresa: CAPITAL TERMITA SL
Consejero
- Fernandez De Gamboa Toran Lucas
- Garcia-monzon Alonso Roberto
- Salman Marin Eduardo
- Zornoza Gonzalez Iñigo-jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 88, S 8, H M 640961, I/A 1 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Empresa: INVERSIONES BAHIA BLANCA SA
Administrador Unico
- Garcia-monzon Alonso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20347 , F 162, S 8, H M 31347, I/A 19 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
Empresa: INVERSIONES BAHIA BLANCA SA
Administrador Unico
- Garcia-monzon Alonso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20347 , F 161, S 8, H M 31347, I/A 17 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Empresa: ARCO DESIGN AND PROJECTS SL
Socio Único
- Garcia-monzon Alonso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125 , F 30, S 8, H VA 16261, I/A 3 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-47
Empresa: ARCO DESIGN AND PROJECTS SL
Administrador Unico
- Garcia-monzon Alonso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125 , F 30, S 8, H VA 16261, I/A 2 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-47
Empresa: ARCO DESIGN AND PROJECTS SL
Consejero Delegado Solidario
- De Mendoza Garcia-monzon Alejandro Javier
- Garcia-monzon Alonso Roberto
Consejero
- De Mendoza Garcia-monzon Alejandro Javier
- Garcia-monzon Alonso Roberto
- Gonzalez Moreno Edgar Rafael
- Rioperez Gallegos David
Presidente
- Garcia-monzon Alonso Roberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125 , F 30, S 8, H VA 16261, I/A 2 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-47
Información de GARCIA-MONZON ALONSO ROBERTO
Mostramos los datos de GARCIA-MONZON ALONSO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA-MONZON ALONSO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos