SALLERAS LLUIS JAVIER
Informe ejecutivo de SALLERAS LLUIS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SALLERAS LLUIS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENASANDA INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/04/2024 | |
INDO OPTICAL SL | Apoderado | 18/04/2024 | |
RODENSTOCK IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/04/2024 | |
INDO OPTICAL SL | Consejero | 14/09/2022 | |
PENASANDA INVESTMENTS SL | Consejero | 14/09/2022 | |
RODENSTOCK IBERIA SL | Consejero | 13/09/2022 |
VINCULACIONES DE SALLERAS LLUIS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALLERAS LLUIS JAVIER
Empresa: PENASANDA INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Florensa Ortiz Enrique
- Herold Mani
- Salleras Lluis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38602 , F 167, S 8, H M 662026, I/A 28 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: PENASANDA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Florensa Ortiz Enrique
- Lange Martin
- Salleras Lluis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38602 , F 167, S 8, H M 662026, I/A 28 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado
- Florensa Ortiz Enrique
- Herold Mani
- Salleras Lluis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36641 , F 213, S 8, H M 657291, I/A 28 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado
- Florensa Ortiz Enrique
- Lange Martin
- Salleras Lluis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36641 , F 213, S 8, H M 657291, I/A 28 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: RODENSTOCK IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Florensa Ortiz Enrique
- Herold Mani
- Salleras Lluis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43249 , F 166, S 8, H M 764137, I/A 9 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Empresa: RODENSTOCK IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
- Florensa Ortiz Enrique
- Lange Martin
- Salleras Lluis Javier
Apoderado Solidario
- Florensa Ortiz Enrique
- Florensa Ortiz Enrique
- Lange Martin
- Lange Martin
- Salleras Lluis Javier
- Salleras Lluis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43249 , F 166, S 8, H M 764137, I/A 9 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Empresa: PENASANDA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Florensa Ortiz Enrique
- Lange Martin
- Salleras Lluis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38602 , F 164, S 8, H M 662026, I/A 24 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Empresa: PENASANDA INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Florensa Ortiz Enrique
- Salleras Lluis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38602 , F 164, S 8, H M 662026, I/A 24 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado
- Florensa Ortiz Enrique
- Lange Martin
- Salleras Lluis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36641 , F 207, S 8, H M 657291, I/A 23 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Florensa Ortiz Enrique
- Salleras Lluis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36641 , F 207, S 8, H M 657291, I/A 23 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
VER MAS ACTOS
Información de SALLERAS LLUIS JAVIER
Mostramos los datos de SALLERAS LLUIS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALLERAS LLUIS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos