HEROLD MANI
Informe ejecutivo de HEROLD MANI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HEROLD MANI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENASANDA INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado | 23/09/2024 | |
INDO OPTICAL SL | Apoderado | 20/09/2024 | |
RODENSTOCK IBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 20/09/2024 | |
PENASANDA INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/04/2024 | |
PENASANDA INVESTMENTS SL | Consejero | 22/04/2024 | |
PENASANDA INVESTMENTS SL | Presidente | 22/04/2024 | |
INDO OPTICAL SL | Presidente | 18/04/2024 | |
INDO OPTICAL SL | Consejero | 18/04/2024 | |
INDO OPTICAL SL | Apoderado | 18/04/2024 | |
RODENSTOCK IBERIA SL | Presidente | 17/04/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HEROLD MANI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEROLD MANI
Empresa: PENASANDA INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Florensa Ortiz Enrique
- Herold Mani
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 662026, I/A 29 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-28
Empresa: RODENSTOCK IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Florensa Ortiz Enrique
- Herold Mani
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 764137, I/A 10 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 657291, I/A 29 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-28
Empresa: PENASANDA INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Florensa Ortiz Enrique
- Herold Mani
- Salleras Lluis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38602 , F 167, S 8, H M 662026, I/A 28 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: PENASANDA INVESTMENTS SL
Consejero
- Herold Mani
Presidente
- Herold Mani
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38602 , F 167, S 8, H M 662026, I/A 27 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado
- Florensa Ortiz Enrique
- Herold Mani
- Salleras Lluis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36641 , F 213, S 8, H M 657291, I/A 28 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: INDO OPTICAL SL
Consejero
- Herold Mani
Presidente
- Herold Mani
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36641 , F 212, S 8, H M 657291, I/A 26 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: RODENSTOCK IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Florensa Ortiz Enrique
- Herold Mani
- Salleras Lluis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43249 , F 166, S 8, H M 764137, I/A 9 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Empresa: RODENSTOCK IBERIA SL
Consejero
- Herold Mani
Presidente
- Herold Mani
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43249 , F 166, S 8, H M 764137, I/A 8 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Información de HEROLD MANI
Mostramos los datos de HEROLD MANI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEROLD MANI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos