SALIDO GRAU BELEN
Informe ejecutivo de SALIDO GRAU BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALIDO GRAU BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IB OPCO HOLDING SL | Apoderado Mancomunado | 22/06/2024 | |
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA | Apoderado Mancomunado | 19/06/2024 | |
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA | Apoderado | 31/07/2023 | |
IBERIA DESARROLLO BARCELONA SL | Apoderado Mancomunado | 28/02/2023 | |
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA | Apoderado | 26/04/2017 | |
IAG CARGO LIMITED | Apoderado Solidario | 27/06/2013 |
VINCULACIONES DE SALIDO GRAU BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALIDO GRAU BELEN
Empresa: IB OPCO HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491911, I/A 69 (22/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: IB OPCO HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491911, I/A 69 (22/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491912, I/A 374 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35982 , F 93, S 8, H M 491912, I/A 350 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: IBERIA DESARROLLO BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41048 , F 200, S 8, H B 357130, I/A 22 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
Empresa: IB OPCO HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36589 , F 128, S 8, H M 491911, I/A 48 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29439 , F 223, S 8, H M 491912, I/A 253 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Gonzalez Luis
- Fernandez Gonzalez Luis
- Fernandez Gonzalez Luis
- Fernandez Gonzalez Luis
- Gimenez Vazquez Francisco Javier
- Gimenez Vazquez Francisco Javier
- Gimenez Vazquez Francisco Javier
- Gimenez Vazquez Frnancisco Javier
- Moneo Ocaña Victor
- Moneo Ocaña Victor
- Moneo Ocaña Victor
- Moneo Ocaña Victor Manuel
- Palazuelos Herranz Ricardo
- Palazuelos Herranz Ricardo
- Palazuelos Herranz Ricardo
- Palazuelos Herranz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29439 , F 223, S 8, H M 491912, I/A 252 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29439 , F 220, S 8, H M 491912, I/A 247 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Anderson Jose Luis
- Alvarez Anderson Jose Luis
- Alvarez Anderson Jose Luis
- Fariza Batanero Jose Maria
- Jones Andrew
- Molina De Grado Maria Paz
- Molina De Grado Maria Paz
- Molina De Grado Maria Paz
- Pascual Arribas Adolfo
- Pascual Arribas Adolfo
- Pascual Arribas Adolfo
- Quesada Ramos Diego
- Quesada Ramos Diego
- Quesada Ramos Diego
- Salido Grau Belen
- Salido Grau Belen
- Salido Grau Belen
- Sanchez Prieto Alcazar Javier
- Tejero Villarreal Norberto
- Tejero Villarreal Norberto
- Tejero Villarreal Norberto
- Tejero Villarreal Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29439 , F 220, S 8, H M 491912, I/A 246 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-28
VER MAS ACTOS
Información de SALIDO GRAU BELEN
Mostramos los datos de SALIDO GRAU BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALIDO GRAU BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos