RODRIGUEZ AMADO CARLOS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ AMADO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ AMADO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IB OPCO HOLDING SL | Apoderado Mancomunado | 22/06/2024 | |
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA | Apoderado Mancomunado | 19/06/2024 | |
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA | Apoderado | 31/07/2023 | |
IBERIA DESARROLLO BARCELONA SL | Apoderado Mancomunado | 28/02/2023 | |
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2023 | |
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA | Apoderado | 26/04/2017 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ AMADO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ AMADO CARLOS
Empresa: IB OPCO HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491911, I/A 69 (22/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: IB OPCO HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491911, I/A 69 (22/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491912, I/A 374 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35982 , F 93, S 8, H M 491912, I/A 350 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: IBERIA DESARROLLO BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41048 , F 200, S 8, H B 357130, I/A 22 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Anderson Jose Luis
- Lopez Gonzalez Roman
- Molina De Grado Maria Paz
- Rodriguez Amado Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35982 , F 75, S 8, H M 491912, I/A 324 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: IB OPCO HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36589 , F 128, S 8, H M 491911, I/A 48 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29439 , F 223, S 8, H M 491912, I/A 253 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Gonzalez Luis
- Fernandez Gonzalez Luis
- Fernandez Gonzalez Luis
- Fernandez Gonzalez Luis
- Gimenez Vazquez Francisco Javier
- Gimenez Vazquez Francisco Javier
- Gimenez Vazquez Francisco Javier
- Gimenez Vazquez Frnancisco Javier
- Moneo Ocaña Victor
- Moneo Ocaña Victor
- Moneo Ocaña Victor
- Moneo Ocaña Victor Manuel
- Palazuelos Herranz Ricardo
- Palazuelos Herranz Ricardo
- Palazuelos Herranz Ricardo
- Palazuelos Herranz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29439 , F 223, S 8, H M 491912, I/A 252 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29439 , F 220, S 8, H M 491912, I/A 247 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
Información de RODRIGUEZ AMADO CARLOS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ AMADO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ AMADO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos