SALIDO DURAN SUSANA MARIA
Informe ejecutivo de SALIDO DURAN SUSANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALIDO DURAN SUSANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS FORMATIVOS ANDALUCES SL | Apoderado Solidario | 10/11/2022 | |
CONSCIENCIA SOCIAL SL | Administrador Solidario | 27/01/2017 | 23/10/2017 |
PROYECTOS FORMATIVOS ANDALUCES SL | Administrador Solidario | 31/07/2017 |
VINCULACIONES DE SALIDO DURAN SUSANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALIDO DURAN SUSANA MARIA
Empresa: PROYECTOS FORMATIVOS ANDALUCES SL
Apoderado Solidario
- Salido Duran Daniel Jesus
- Salido Duran Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4559 , F 63, S 8, H SE 49696, I/A 14 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-41
Empresa: CONSCIENCIA SOCIAL SL
Administrador Solidario
- Salido Duran Daniel Jesus
- Salido Duran Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6316 , F 118, S 8, H SE112399, I/A 2 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-41
Empresa: AULAS EXTRAESCOLARES ANDALUZAS SL
Administrador Solidario
- Salido Duran Daniel Jesus
- Salido Duran Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3536 , F 46, S 8, H SE 49696, I/A 8 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-41
Empresa: CONSCIENCIA SOCIAL SL
Administrador Solidario
- Salido Duran Daniel Jesus
- Salido Duran Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6316 , F 117, S 8, H SE112399, I/A 1 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-41
Información de SALIDO DURAN SUSANA MARIA
Mostramos los datos de SALIDO DURAN SUSANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALIDO DURAN SUSANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos