SALIDO DURAN DANIEL JESUS
Informe ejecutivo de SALIDO DURAN DANIEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALIDO DURAN DANIEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSCIENCIA SOCIAL SL | Socio Unico | 29/11/2018 | |
CONSCIENCIA SOCIAL SL | Administrador Unico | 23/10/2017 |
VINCULACIONES DE SALIDO DURAN DANIEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALIDO DURAN DANIEL JESUS
Empresa: PROYECTOS FORMATIVOS ANDALUCES SL
Apoderado Solidario
- Salido Duran Daniel Jesus
- Salido Duran Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4559 , F 63, S 8, H SE 49696, I/A 14 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-41
Empresa: PROYECTOS FORMATIVOS ANDALUCES SL
Administrador Unico
- Salido Duran Daniel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4559 , F 62, S 8, H SE 49696, I/A 11 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-41
Empresa: CONSCIENCIA SOCIAL SL
Socio Único
- Salido Duran Daniel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6316 , F 118, S 8, H SE112399, I/A 3 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-41
Empresa: CONSCIENCIA SOCIAL SL
Administrador Unico
- Salido Duran Daniel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6316 , F 118, S 8, H SE112399, I/A 2 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-41
Empresa: CONSCIENCIA SOCIAL SL
Administrador Solidario
- Salido Duran Daniel Jesus
- Salido Duran Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6316 , F 118, S 8, H SE112399, I/A 2 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-41
Empresa: AULAS EXTRAESCOLARES ANDALUZAS SL
Administrador Unico
- Salido Duran Daniel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3536 , F 46, S 8, H SE 49696, I/A 8 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-41
Empresa: AULAS EXTRAESCOLARES ANDALUZAS SL
Administrador Solidario
- Salido Duran Daniel Jesus
- Salido Duran Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3536 , F 46, S 8, H SE 49696, I/A 8 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-41
Empresa: CONSCIENCIA SOCIAL SL
Administrador Solidario
- Salido Duran Daniel Jesus
- Salido Duran Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6316 , F 117, S 8, H SE112399, I/A 1 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-41
Información de SALIDO DURAN DANIEL JESUS
Mostramos los datos de SALIDO DURAN DANIEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALIDO DURAN DANIEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos