SALGADO MARTINEZ JORGE ANTONIO
Informe ejecutivo de SALGADO MARTINEZ JORGE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALGADO MARTINEZ JORGE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GROMERON SL | Apoderado | 04/07/2011 | 05/08/2019 |
GROMERON SL | Presidente | 30/06/2011 | 04/04/2019 |
GROMERON SL | Consejero | 30/06/2011 | 04/04/2019 |
VINCULACIONES DE SALGADO MARTINEZ JORGE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALGADO MARTINEZ JORGE ANTONIO
Empresa: GROMERON SL
Apoderado
- Salgado Martinez Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28007 , F 190, S 8, H M 504743, I/A 12 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28
Empresa: GROMERON SL
Consejero
- Salgado Martinez Jorge Antonio
Presidente
- Salgado Martinez Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28007 , F 189, S 8, H M 504743, I/A 10 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Empresa: GROMERON SL
Apoderado
- De Abiega Pons Santiago
- Salgado Martinez Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28007 , F 134, S 8, H M 504743, I/A 3 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-28
Empresa: GROMERON SL
Consejero
- AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA
- De Abiega Pons Santiago
- Salgado Martinez Jorge Antonio
Presidente
- Salgado Martinez Jorge Antonio
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28007 , F 133, S 8, H M 504743, I/A 2 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-28
Información de SALGADO MARTINEZ JORGE ANTONIO
Mostramos los datos de SALGADO MARTINEZ JORGE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALGADO MARTINEZ JORGE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos