GROMERON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nanclares de Oca, 1
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GROMERON SL
CIF B86013943
Capital Social 2.9412488E7 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 22/07/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GROMERON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GROMERON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bidaguren Urbieta Miren | Apoderado | 04/07/2011 | 18/12/2023 |
BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN SL | Consejero | 04/03/2022 | 18/12/2023 |
De Abiega Pons Santiago | Apoderado | 04/07/2011 | 18/12/2023 |
De Abiega Pons Santiago | Consejero | 30/06/2011 | 18/12/2023 |
Elias Martin Cristina | Apoderado | 04/07/2011 | 18/12/2023 |
Guichard Gonzalez Graciano Francisco | Consejero | 04/04/2019 | 18/12/2023 |
Guichard Gonzalez Graciano Francisco | Presidente | 04/04/2019 | 18/12/2023 |
Guichard Gonzalez Graciano Francisco | Apoderado | 05/08/2019 | 18/12/2023 |
Rodriguez Jimenez Jose Luis | Secretario No Consejero | 05/04/2019 | 18/12/2023 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Apoderado | 26/01/2012 | 18/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GROMERON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28007 , F 192, S 8, H M 504743, I/A 16 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
- Que ha quedado el 22/06/2023, inscrita la sociedad en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, con la denominación GOMERON SRL DE CAPITAL VARIABLE. Datos de inscripción NCI202300157416
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28007 , F 192, S 8, H M 504743, I/A 16 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28007 , F 192, S 8, H M 504743, I/A 16 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28007 , F 192, S 8, H M 504743, I/A 16 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
- Se acuerda el traslado de domicilio internacional, a Prol Vasco de Quiroga No. 4800 Torre 2, Piso 3, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos (México)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28007 , F 192, S 8, H M 504743, I/ACIERR (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28007 , F 192, S 8, H M 504743, I/A 15 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
- Otras indicaciones: Se propone el traslado del domicilio social a Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, Estados Unicos Mexicanos (México).-
- Datos Registrales: T 28007, F 192, S 8, H M 504743
- Domicilio: C/ NANCLARES DE OCA, NUMERO 1B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (29/11/2022)
CVE: BORME-B-2022-232-28
- Proyecto de traslado del domicilio social a Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, Estados Unicos Mexicanos (México).-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28007 , F 132, S 8, H M 504743, I/A 1M (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28007 , F 192, S 8, H M 504743, I/A 14 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28007 , F 192, S 8, H M 504743, I/A 14 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28