SALCEDO GONZALEZ BEGOÑA
Informe ejecutivo de SALCEDO GONZALEZ BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALCEDO GONZALEZ BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDONORTE PENSIONES FP | Supl.Comi.C. | 29/09/2015 | |
FONDONORTE PENSIONES FONDO DE PENSIONES FP | Supl.Comi.C. | 04/10/2011 |
VINCULACIONES DE SALCEDO GONZALEZ BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALCEDO GONZALEZ BEGOÑA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bonilla Palomares David
- Campos Lopez Maria Nieves
- Salcedo Gonzalez Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 82941, I/A 136 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Apoderado
- Salcedo Gonzalez Begoña
- Sanchez Sanchez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34947 , F 70, S 8, H M 82941, I/A 131 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Apoderado
- Alonso De La Iglesia Ruben
- Bonilla Palomares David
- Campos Lopez Maria Nieves
- Salcedo Gonzalez Begoña
- Sanchez Sanchez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34947 , F 65, S 8, H M 82941, I/A 125 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bonilla Palomares David
- Campos Lopez Maria Nieves
- Manuel Blanco Esgueva
- Salcedo Gonzalez Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34947 , F 59, S 8, H M 82941, I/A 114 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
Empresa: FONDONORTE PENSIONES FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Supl.Comi.C.
- Gomez Gonzalez Nieves
- Salcedo Gonzalez Begoña
- Soto Garcia Junco Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29806 , F 195, S 8, H M 72, I/A 32 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Supl.Comi.C.
- Gomez Gonzalez Nieves
- Salcedo Gonzalez Begoña
- Soto Garcia Junco Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 204, S 8, H M 72, I/A 26 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
Apoderado
- Alonso Ramos Carlos Luis
- Blanco Esgueva Manuel
- Campos Lopez Maria Nieves
- Salcedo Gonzalez Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 21, S 8, H M 82941, I/A 91 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Información de SALCEDO GONZALEZ BEGOÑA
Mostramos los datos de SALCEDO GONZALEZ BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALCEDO GONZALEZ BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos