CAMPOS LOPEZ MARIA NIEVES
Informe ejecutivo de CAMPOS LOPEZ MARIA NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPOS LOPEZ MARIA NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDONORTE PENSIONES FP | Miem.Com.Ctr | 29/09/2015 | |
FONDONORTE PENSIONES FONDO DE PENSIONES FP | Miem.Com.Ctr | 04/10/2011 |
VINCULACIONES DE CAMPOS LOPEZ MARIA NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS LOPEZ MARIA NIEVES
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bonilla Palomares David
- Campos Lopez Maria Nieves
- Salcedo Gonzalez Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 82941, I/A 136 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Apoderado
- Campos Lopez Maria Nieves
- Marquez Moreno Ana Inmaculada
- Sanchez Aranda Inmaculada
- Sanchez Sanchez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34947 , F 70, S 8, H M 82941, I/A 131 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Apoderado
- Alonso De La Iglesia Ruben
- Bonilla Palomares David
- Campos Lopez Maria Nieves
- Salcedo Gonzalez Begoña
- Sanchez Sanchez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34947 , F 65, S 8, H M 82941, I/A 125 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bonilla Palomares David
- Campos Lopez Maria Nieves
- Manuel Blanco Esgueva
- Salcedo Gonzalez Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34947 , F 59, S 8, H M 82941, I/A 114 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
Empresa: FONDONORTE PENSIONES FP
Miem.Com.Ctr
- Campos Lopez Maria Nieves
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29806 , F 195, S 8, H M 72, I/A 32 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Miem.Com.Ctr
- Campos Lopez Maria Nieves
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 204, S 8, H M 72, I/A 26 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
Apoderado
- Alonso Ramos Carlos Luis
- Blanco Esgueva Manuel
- Campos Lopez Maria Nieves
- Salcedo Gonzalez Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 21, S 8, H M 82941, I/A 91 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Información de CAMPOS LOPEZ MARIA NIEVES
Mostramos los datos de CAMPOS LOPEZ MARIA NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS LOPEZ MARIA NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos