SALCEDO BERNAL JUANA
Informe ejecutivo de SALCEDO BERNAL JUANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALCEDO BERNAL JUANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES DEL MARESME SA | Administrador Unico | 21/12/2022 | |
TRANSPORTES DEL MARESME SA | Apoderado Solidario | 13/06/2016 |
VINCULACIONES DE SALCEDO BERNAL JUANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALCEDO BERNAL JUANA
Empresa: TRANSPORTES DEL MARESME SA
Administrador Unico
- Salcedo Bernal Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34425 , F 157, S 8, H B 40602, I/A 17 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: BOLIVAR & SALCEDO SL
Liquidador
- Bolivar Cano Jose
- Salcedo Bernal Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45625 , F 48, S 8, H B 494050, I/A 3 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-08
Empresa: BOLIVAR & SALCEDO SL
Administrador Solidario
- Bolivar Cano Jose
- Salcedo Bernal Juana
Liquidador
- Bolivar Cano Jose
- Salcedo Bernal Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45625 , F 48, S 8, H B 494050, I/A 3 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-08
Empresa: BOLIVAR & SALCEDO SL
Administrador Solidario
- Bolivar Cano Jose
- Salcedo Bernal Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45625 , F 47, S 8, H B 494050, I/A 1 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-08
Empresa: TRANSPORTES DEL MARESME SA
Apoderado Solidario
- Salcedo Bernal Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34425 , F 155, S 8, H B 40602, I/A 13 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-08
Información de SALCEDO BERNAL JUANA
Mostramos los datos de SALCEDO BERNAL JUANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALCEDO BERNAL JUANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos