BOLIVAR CANO JOSE
Informe ejecutivo de BOLIVAR CANO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOLIVAR CANO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES DEL MARESME SA | Apoderado Solidario | 11/10/2023 |
VINCULACIONES DE BOLIVAR CANO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOLIVAR CANO JOSE
Empresa: TRANSPORTES DEL MARESME SA
Apoderado Solidario
- Bolivar Cano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34425 , F 157, S 8, H B 40602, I/A 18 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Empresa: TRANSPORTES DEL MARESME SA
Administrador Unico
- Bolivar Cano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34425 , F 157, S 8, H B 40602, I/A 17 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: TRANSPORTES DEL MARESME SA
Administrador Unico
- Bolivar Cano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34425 , F 157, S 8, H B 40602, I/A 16 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
Empresa: BOLIVAR & SALCEDO SL
Liquidador
- Bolivar Cano Jose
- Salcedo Bernal Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45625 , F 48, S 8, H B 494050, I/A 3 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-08
Empresa: BOLIVAR & SALCEDO SL
Administrador Solidario
- Bolivar Cano Jose
- Salcedo Bernal Juana
Liquidador
- Bolivar Cano Jose
- Salcedo Bernal Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45625 , F 48, S 8, H B 494050, I/A 3 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-08
Empresa: BOLIVAR & SALCEDO SL
Administrador Solidario
- Bolivar Cano Jose
- Salcedo Bernal Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45625 , F 47, S 8, H B 494050, I/A 1 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-08
Empresa: TRANSPORTES DEL MARESME SA
Administrador Unico
- Bolivar Cano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34425 , F 154, S 8, H B 40602, I/A 12 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-08
Empresa: TRANSPORTES DEL MARESME SA
Administrador Solidario
- Bolivar Cano Jose
- Marin Martinez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34425 , F 154, S 8, H B 40602, I/A 12 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-08
Empresa: TRANSPORTES DEL MARESME SA
Administrador Solidario
- Bolivar Cano Jose
- Marin Martinez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34425 , F 154, S 8, H B 40602, I/A 11 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-08
Información de BOLIVAR CANO JOSE
Mostramos los datos de BOLIVAR CANO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOLIVAR CANO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos