SALAZAR GORDON ROMAN
Informe ejecutivo de SALAZAR GORDON ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE SALAZAR GORDON ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAZAR GORDON ROMAN
Empresa: SALAZAR HERMANOS SA
Consejero Delegado
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Consejero
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Presidente
Secretario
- Salazar Gordon Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 52533, I/A 43 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: RIOSAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Consejero
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Presidente
Secretario
- Salazar Gordon Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 53109, I/A 26 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: EARTH MAMA FOOD SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45766 , F 60, S 8, H M 804451, I/A 1 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: IBERICA DE TORNILLERIA SA
Liquidador
- Salazar Gordon Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 90, S 8, H M 61853, I/A 26 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: IBERICA DE TORNILLERIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Consejero
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Presidente
Secretario
- Salazar Gordon Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 90, S 8, H M 61853, I/A 26 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: SALAZAR HERMANOS SA
Consejero Delegado
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Consejero
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Presidente
Secretario
- Salazar Gordon Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3071 , F 191, S 8, H M 52533, I/A 40 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Empresa: RIOSAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Consejero
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Presidente
Secretario
- Salazar Gordon Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32138 , F 13, S 8, H M 53109, I/A 25 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Empresa: IBERICA DE TORNILLERIA SA
Consejero
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Presidente
Secretario
- Salazar Gordon Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 88, S 8, H M 61853, I/A 23 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: IBERICA DE TORNILLERIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 88, S 8, H M 61853, I/A 23 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: IBERICA DE TORNILLERIA SA
Consejero Delegado
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 88, S 8, H M 61853, I/A 23 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
VER MAS ACTOS
Información de SALAZAR GORDON ROMAN
Mostramos los datos de SALAZAR GORDON ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAZAR GORDON ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos