SALAZAR GORDON PABLO
Informe ejecutivo de SALAZAR GORDON PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SALAZAR GORDON PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIOSAL SA | Consejero Delegado Solidario | 15/11/2016 | 22/07/2024 |
RIOSAL SA | Consejero | 15/11/2016 | 22/07/2024 |
SALAZAR HERMANOS SA | Consejero Delegado | 16/11/2016 | 22/07/2024 |
SALAZAR HERMANOS SA | Consejero | 16/11/2016 | 22/07/2024 |
IBERICA DE TORNILLERIA SA | Consejero Delegado Solidario | 08/11/2021 | 23/11/2022 |
IBERICA DE TORNILLERIA SA | Consejero | 08/11/2016 | 23/11/2022 |
IBERICA DE TORNILLERIA SA | Consejero Delegado | 08/11/2016 | 08/11/2021 |
SALAZAR HERMANOS SA | Consejero Delegado Solidario | 08/04/2014 | 16/11/2016 |
SALAZAR HERMANOS SA | Consejero | 08/04/2014 | 16/11/2016 |
RIOSAL SA | Consejero Delegado Solidario | 08/04/2014 | 15/11/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SALAZAR GORDON PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAZAR GORDON PABLO
Empresa: SALAZAR HERMANOS SA
Consejero Delegado
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Consejero
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 52533, I/A 43 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: RIOSAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Consejero
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 53109, I/A 26 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: IBERICA DE TORNILLERIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Consejero
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 90, S 8, H M 61853, I/A 26 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: SALAZAR HERMANOS SA
Consejero Delegado
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Consejero
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3071 , F 191, S 8, H M 52533, I/A 40 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Empresa: RIOSAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Consejero
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32138 , F 13, S 8, H M 53109, I/A 25 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Empresa: IBERICA DE TORNILLERIA SA
Consejero
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 88, S 8, H M 61853, I/A 23 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: IBERICA DE TORNILLERIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 88, S 8, H M 61853, I/A 23 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: IBERICA DE TORNILLERIA SA
Consejero Delegado
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 88, S 8, H M 61853, I/A 23 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: SALAZAR HERMANOS SA
Consejero Delegado
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Consejero
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3071 , F 189, S 8, H M 52533, I/A 37 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
Empresa: SALAZAR HERMANOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Maria De Los Angeles
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Consejero
- Salazar Gordon Maria Concepcion
- Salazar Gordon Maria De Los Angeles
- Salazar Gordon Pablo
- Salazar Gordon Roman
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3071 , F 189, S 8, H M 52533, I/A 37 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
VER MAS ACTOS
Información de SALAZAR GORDON PABLO
Mostramos los datos de SALAZAR GORDON PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAZAR GORDON PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos