SALAZAR DOMINGUEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de SALAZAR DOMINGUEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALAZAR DOMINGUEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELPHI DIESEL SYSTEMS SL | Apoderado | 05/06/2024 | |
BORGWARNER SPAIN HOLDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/02/2023 | |
BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/02/2023 |
VINCULACIONES DE SALAZAR DOMINGUEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAZAR DOMINGUEZ JOSE MARIA
Empresa: DELPHI DIESEL SYSTEMS SL
Apoderado
- Alonso Lopez Pedro
- Gonzalez Freire Ignacio
- Salazar Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 718469, I/A 9 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Salazar Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4398, L 4398, F 185, S 8, H PO 40073, I/A 63 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-36
Empresa: BORGWARNER SPAIN HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Salazar Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3676, L 3676, F 184, S 8, H PO 50565, I/A 30 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-36
Empresa: ASIENTOS DE GALICIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Salazar Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157, L 4157, F 94, S 8, H PO 26997, I/A 76 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-36
Empresa: ASIENTOS DE GALICIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Fernandez Jose Venancio
- Mazo Gautier Juan Pedro
- Salazar Dominguez Jose Maria
Apoderado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157, L 4157, F 80, S 8, H PO 26997, I/A 60 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-36
Empresa: ASIENTOS DE GALICIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Fernandez Jose Venancio
- Mazo Gautier Juan Pedro
- Salazar Dominguez Jose Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157, L 4157, F 80, S 8, H PO 26997, I/A 60 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-36
Empresa: ZF ANSA LEMFORDER SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Sanchez Miguel Angel
- Martinez Iglesias Jose Ignacio
- Salazar Dominguez Jose Maria
Apoderado Solidario
- Gonzalez Sanchez Miguel Angel
- Salazar Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 120, S 8, H BU 7195, I/A 41 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-09
Empresa: ASIENTOS DE GALICIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Salazar Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543, L 2543, F 215, S 8, H PO 26997, I/A 42 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-36
Empresa: ZF ANSA LEMFORDER SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Sanchez Miguel Angel
- Martinez Iglesias Jose Ignacio
- Salazar Dominguez Jose Maria
Apoderado Solidario
- Gonzalez Sanchez Miguel Angel
- Salazar Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 118, S 8, H BU 7195, I/A 39 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-09
Empresa: ZF ANSA LEMFORDER SL
Apoderado Mancomunado
- Araujo Mate Carlos
- Gonzalez Sanchez Miguel Angel
- Martinez Iglesias Jose Ignacio
- Salazar Dominguez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 118, S 8, H BU 7195, I/A 39 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-09
VER MAS ACTOS
Información de SALAZAR DOMINGUEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de SALAZAR DOMINGUEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAZAR DOMINGUEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos