SALAS ROMERO ROBERTO LUIS
Informe ejecutivo de SALAS ROMERO ROBERTO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALAS ROMERO ROBERTO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTISAN 2015 SL | Administrador Unico | 24/02/2015 |
VINCULACIONES DE SALAS ROMERO ROBERTO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAS ROMERO ROBERTO LUIS
Empresa: ARTISAN 2015 SL
Administrador Unico
- Salas Romero Roberto Luis
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33154 , F 206, S 8, H M 596612, I/A 1 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Consejero
- Salas Romero Roberto Luis
- Tobias Rubio Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29777 , F 29, S 8, H M 377257, I/A 160 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30081 , F 9, S 8, H M 1264, I/A 177 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Consejero
- Huerta Floriano Enrique Luis
- Salas Romero Roberto Luis
- Wismer Jonathan Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28636 , F 18, S 8, H M 377257, I/A 105 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-28
Consejero
- Huerta Floriano Enrique Luis
- Salas Romero Roberto Luis
- Wismer Jonathan Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29044 , F 164, S 8, H M 1264, I/A 144 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-28
Información de SALAS ROMERO ROBERTO LUIS
Mostramos los datos de SALAS ROMERO ROBERTO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAS ROMERO ROBERTO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos