PASCUAL VILLARRUBIA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de PASCUAL VILLARRUBIA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASCUAL VILLARRUBIA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS SA | Vicesecretario No Consejero | 06/02/2012 | 07/10/2020 |
GENESIS SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Vicesecretario No Consejero | 16/01/2012 | 26/11/2013 |
VINCULACIONES DE PASCUAL VILLARRUBIA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL VILLARRUBIA MARIA DEL PILAR
Vicesecretario No Consejero
- Pascual Villarrubia Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33146 , F 151, S 8, H M 377257, I/A 236 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Pascual Villarrubia Maria Del Pilar
- Yagues Oronoz Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30081 , F 9, S 8, H M 1264, I/A 177 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Pascual Villarrubia Maria Del Pilar
- Yagues Oronoz Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28636 , F 37, S 8, H M 377257, I/A 17 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Pascual Villarrubia Maria Del Pilar
- Yagues Oronoz Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29044 , F 179, S 8, H M 1264, I/A 153 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-28
Información de PASCUAL VILLARRUBIA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de PASCUAL VILLARRUBIA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL VILLARRUBIA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos