SALAMA ABADIE LETICIA
Informe ejecutivo de SALAMA ABADIE LETICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SALAMA ABADIE LETICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES LA CALIMA SA | Administrador Unico | 06/05/2024 |
VINCULACIONES DE SALAMA ABADIE LETICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAMA ABADIE LETICIA
Empresa: EXPLOTACIONES LA CALIMA SA
Administrador Unico
- Salama Abadie Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4930 , F 96, S 8, H M 80649, I/A 19 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-28
Empresa: GEOPARK COLOMBIA SL
Apoderado
- Salama Abadie Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39858 , F 210, S 8, H M 708045, I/A 13 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
Empresa: GEOPARK COLOMBIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Salama Abadie Leticia
Consejero
- Salama Abadie Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39858 , F 210, S 8, H M 708045, I/A 13 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
Empresa: GEOPARK COLOMBIA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39858 , F 204, S 8, H M 708045, I/A 2 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Empresa: GEOPARK COLOMBIA COOPERATIE U.A
Consejero Delegado Mancomunado
- Aylwin Chiorrini Pedro Enrique
- Salama Abadie Leticia
Consejero
- Aylwin Chiorrini Pedro Enrique
- Pablo Roa Tomas Eduardo
- Salama Abadie Leticia
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39858 , F 200, S 8, H M 708045, I/A 1 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Empresa: GEOPARK PERU SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37236 , F 168, S 8, H M 664167, I/A 9 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Empresa: GEOPARK LATIN AMERICA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37099 , F 162, S 8, H M 662212, I/A 12 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-28
Empresa: GEOPARK LATIN AMERICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Aylwin Chiorrini Pedro Enrique
- Salama Abadie Leticia
Consejero
- Pablo Roa Tomas Eduardo
- Salama Abadie Leticia
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37099 , F 161, S 8, H M 662212, I/A 10 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-28
Empresa: GEOPARK PERU SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Aylwin Chiorrini Pedro Enrique
- Salama Abadie Leticia
Consejero
- Pablo Roa Tomas Eduardo
- Salama Abadie Leticia
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37236 , F 167, S 8, H M 664167, I/A 5 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-28
Empresa: GEOPARK PERU SL
Apoderado Solidario
- Aylwin Chiorrini Pedro Enrique
- Park James Franklin
- Salama Abadie Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37236 , F 166, S 8, H M 664167, I/A 4 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-28
VER MAS ACTOS
Información de SALAMA ABADIE LETICIA
Mostramos los datos de SALAMA ABADIE LETICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAMA ABADIE LETICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos